省委常委杨亚林、杨宁,有新职
杨亚林当选云南省人大常委会副主任
1月28日,云南省第十四届人民代表大会第二次会议选出:杨亚林为云南省人大常委会副主任。
此前,杨亚林任云南省委常委、政法委书记。
据公开简历,杨亚林生于1964年6月,曾长期在思茅市(现普洱市)工作,2004年任宁洱县委书记,2008年任普洱市委常委、副市长。2011年,杨亚林调任楚雄州委常委、副州长。
2013年,杨亚林任云南安全生产监督管理局党组书记、局长兼省煤矿安全生产监督管理局局长,次年卸任省煤矿安全生产监督管理局局长。
2017年3月,杨亚林调任昭通市委书记。
2021年3月,杨亚林任云南省委常委、统战部部长、省政协党组副书记。2021年12月报道显示,杨亚林已任云南省委常委、政法委书记,至此番调整。
杨宁当选云南省政协副主席
1月27日上午,政协云南省第十三届委员会第二次会议举行第三次全体会议,进行大会选举。会议以无记名投票的方式,选举杨宁同志为政协云南省第十三届委员会副主席。
据公开简历,杨宁,女,白族,1963年12月生,中央党校研究生,中共党员。杨宁1984年毕业于云南师范大学,早期曾在曲靖工作,历任共青团云南省曲靖地委书记,曲靖市麒麟区委副书记,麒麟区区长等职。
2001年,杨宁调任云南省妇联副主席,2003年10月任昆明市委常委、宣传部部长,次月任昆明市委常委、盘龙区委书记,2006年3月卸任盘龙区委书记职务,2006年9月同时担任昆明市副市长。
2008年,杨宁任楚雄州委副书记,2009年任云南省体育局副局长、党组副书记,2010年4月任云南省体育局党组书记、副局长,2010年6月同时担任局长。
2015年2月,杨宁调任大理州委副书记、代州长,次月任大理州州长,2016年2月任大理州委书记。
2016年12月,杨宁任云南省委常委,次年1月任云南省委常委、统战部部长。
2018年,杨宁调任国家体育总局副局长、党组成员。
2022年5月,杨宁重返云南,任云南省委常委、统战部部长、省委教育工作委员会书记,至此番调整。