陕西省政府部分领导调整后分工明确
据陕西省政府门户网站“政府领导”栏目介绍,本轮调整后,陕西省政府领导班子分工如下:省长娄勤俭:领导省政府全面工作,分管省财政厅、省审计厅。常务副省长姚引良:负责省政府常务工作和发展改革、人力资源和社会保障、编制、金融、监察、税务、电力以及关天规划实施和西咸新区、陕北能源化工基地建设、陕南循环发展方面...
陕西省政府调整部分领导分工 姚引良任常务副省长(图|简历)
6月18日,陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议决定任命姚引良为陕西省副省长。原任陕西省委常委、常务副省长江泽林今年4月已调任国务院副秘书长(相关报道)。姚引良简历姚引良,1956年7月生,男,汉族,陕西户县人,1977年3月参加工作,1975年1月加入中国共产党,在职研究生学历,管理学博士,教授。历任...
陕西省政府领导分工调整:副省长徐启方以宝鸡市工作为主
陕西省政府领导分工调整:副省长徐启方以宝鸡市工作为主徐启方,男,汉族,1965年8月生,陕西安康人,1986年7月加入中国共产党,1986年7月参加工作,中央党校研究生学历,高级管理人员工商管理硕士。陕西省政府办公厅7月4日发布的《陕西省人民政府关于省政府领导同志分工调整的通知》显示,2018年7月开始担任陕西副省长、宝鸡...
...中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子简历)
王俭的求学经历、工作经历,几乎与中国移动现任党委副书记李丕征一模一样。李丕征也是北邮本科,西安交通大学的研究生,毕业后第一份工作是西安市电信局钟楼分局技术员,后来当上西安市电信局副局长,陕西省邮政局副局长。2012年提拔为中国邮政副总经理。四、误区:国家邮政局和中国邮政不一家!邮政局和中国邮政这两个单位...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
2023年01月,江西省政协副主席;2023年03月,第十四届全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任委员;2023年10月,中华全国总工会第十八届执行委员会副主席。杨宇栋简历杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生...
5名干部(拟)任厅级新职,2位女干部
近日,陕西省政府网站发布干部任免通知,任命窦敬丽为杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会主任(兼)(www.e993.com)2024年9月28日。窦敬丽曾于2023年1月升任陕西省副省长(资料图)公开简历显示,窦敬丽出生于1970年3月,山东东平人,中共党员,在职研究生,中国农业大学土地资源管理博士。
陕西省人民政府省长、副省长
王晓,男,汉族,1968年5月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省委常委,省政府副省长、党组副书记,省委军民融合发展委员会办公室主任(兼)。徐大彤,男,汉族,1970年2月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委副书记。
陕西省第十四届人大常委会主任、副主任
赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任二十届中央委员,陕西省委书记,省人大常委会主任。庄长兴,男,汉族,1962年11月生,中央党校研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组书记。郭青,男,汉族,1963年7月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组成员。
陕西省人大常委会主任、副主任、秘书长名单+简历
陕西省人大常委会副主任刘小燕不再担任省委常委魏民洲、姚引良、刘小燕当选陕西省人大常委会副主任(图|简历)[2017/01]韩水岐任陕西省人大常委会秘书长唐俊昌辞任(图|简历)娄勤俭当选陕西省人大常委会主任(图|简历)[2016/04]赵正永辞去陕西省人大常委会主任职务(图|简历)[2016/04]...
2021西安市政府领导班子名单 西安市长、副市长简历及分工
西安领导班子市委副书记、市长:李明远个人简历李明远,男,汉族,1965年8月生,陕西吴起人,研究生学历,工学博士,教授,1991年3月参加工作,1999年5月加入中国共产党。历任西安邮电学院电信工程系副主任,陕西省信息产业厅副厅长、党组成员,陕西省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,陕西省人民政府参事室(省文史研究馆...