陕西省政府部分领导调整后分工明确
据陕西省政府门户网站“政府领导”栏目介绍,本轮调整后,陕西省政府领导班子分工如下:省长娄勤俭:领导省政府全面工作,分管省财政厅、省审计厅。常务副省长姚引良:负责省政府常务工作和发展改革、人力资源和社会保障、编制、金融、监察、税务、电力以及关天规划实施和西咸新区、陕北能源化工基地建设、陕南循环发展方面...
陕西省人大常委会表决通过:免去陈国强副省长职务
陈国强简历:1981.09—1984.07,西安基础大学机械系机械制造专业学习;1984.07—1994.10,陕西省劳动人事厅、劳动厅安全监察处、计划统计处科员、副主任科员(其间:1986.10—1987.10陕西省淳化县润镇乡蹲点扶贫);1994.10—2000.09,陕西省劳动厅综合计划与工资处副处长(其间:1996.08—1998.12中央党校领导干部函授学院本科班经济管...
5名干部(拟)任厅级新职,2位女干部
近日,陕西省政府网站发布干部任免通知,任命窦敬丽为杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会主任(兼)。窦敬丽曾于2023年1月升任陕西省副省长(资料图)公开简历显示,窦敬丽出生于1970年3月,山东东平人,中共党员,在职研究生,中国农业大学土地资源管理博士。窦敬丽2008年底任国土资源部土地利用管理司副司长。2016年4月派驻...
陕西省人民政府省长、副省长
徐大彤,男,汉族,1970年2月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委副书记。叶牛平,男,汉族,1967年12月生,研究生,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员。戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员。窦敬丽,女,汉族,...
陕西省政协主席、副主席名单+简历
徐新荣当选陕西省政协主席张广智当选副主席[2022/01]韩勇辞任陕西省政协主席李晓东、李冬玉辞任副主席闫超英辞任秘书长魏增军当选陕西省政协副主席(图|简历)[2020/01]陕西省政协副主席王卫华不再担任省扶贫办主任[2019/06]陕西省新一届政协主席、副主席、秘书长简历[2018/01]...
陕西省卫生健康委员会领导名单
工作简历:余立平,男,汉族,1979年9月出生,江西临川人,中共党员,研究生学历(www.e993.com)2024年9月28日。1999年7月参加工作,历任陕西省政府办公厅人事办公室副主任(正处级),陕西省卫生和计划生育委员会党组成员、副主任。2018年10月任陕西省卫生健康委员会党组成员、副主任。马光辉党组成员、副主任、一级巡视员工作分工:负责疾病预防控制、卫生...
中国共产党陕西省第十四届委员会常务委员会委员简历
刘国中同志刘国中,男,汉族,1962年7月生,研究生,中共党员,现任十九届中央委员,陕西省委书记、省人大常委会主任。赵一德同志赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任十九届中央候补委员,陕西省委副书记,省政府省长、党组书记。赵刚同志赵刚,男,汉族,1968年6月生,研究生,中共党员,现任陕西省委...
2021西安市政府领导班子名单 西安市长、副市长简历及分工
西安领导班子市委副书记、市长:李明远个人简历李明远,男,汉族,1965年8月生,陕西吴起人,研究生学历,工学博士,教授,1991年3月参加工作,1999年5月加入中国共产党。历任西安邮电学院电信工程系副主任,陕西省信息产业厅副厅长、党组成员,陕西省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,陕西省人民政府参事室(省文史研究馆...
新一届陕西省委常委名单简历 现任陕西省委领导班子成员
刘国中,男,汉族,1962年7月生,研究生,中共党员,现任十九届中央委员,陕西省委书记、省人大常委会主任。赵一德同志赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任十九届中央候补委员,陕西省委副书记,省政府省长、党组书记。赵刚同志赵刚,男,汉族,1968年6月生,研究生,中共党员,现任陕西省委副书记、延...
榆林市委领导班子成员简历!
(其间:2008年9月至2010年7月参加北京大学高级管理人员工商管理专业学习);2011年12月至2013年2月任陕西省商务厅厅长、党组书记;2013年2月至2013年11月任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员,省卫生厅厅长、党组书记;2013年11月至2017年4月任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员,省卫生和计划生育委员会主任、党组...