商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
1996.03—2000.06河南省商丘县政府办公室主任,商丘市睢阳区政府办公室主任(其间:1996.09—1999.07在中央党校经济管理专业函授本科班学习)2000.06—2002.02河南省商丘市政府办公室副主任2002.02—2003.08河南省商丘市政府副秘书长(副处级)(其间:2000.09—2002.06在中国人民大学区域经济管理专业学习)2003.08—2007.03河...
最新!商丘县市区人大、政府、监察委、政协选出新一届领导班子,附...
张安伟同志当选为商丘市梁园区人大常委会主任;薛天江同志当选为商丘市梁园区人民政府区长;路英才同志当选为商丘市梁园区监察委员会主任;任慧娟、时维良、徐作社、杨华四位同志当选为商丘市梁园区人大常委会副主任;张士彬、赵向群、吴茜盈、刘尚辰、刘振华、陈允璨、郭庆七位同志当选为商丘市梁园区人民政府副区长。
张家明当选商丘市人大常委会主任
张家明,男,汉族,1965年7月生,商丘市睢阳区人,1991年8月加入中国共产党,1984年8月参加工作。1981.09—1984.07开封医专医疗专业学习,大学学历。1984.08—1990.02商丘县人民医院团总支书记;1990.02—1992.04商丘县委政研室办事员;1992.04—1993.05商丘县委政研室秘书;1993.05—1996.01商丘县试验区办公室副主任;...
河南省的兰考县,两个地级市反复争夺,为何曾经划归了商丘?
分别是:郑州市、开封市、洛阳市、许昌市、新乡市、南阳市、周口市、商丘市、平顶山市、三门峡市、驻马店市、信阳市、安阳市、濮阳市、鹤壁市、漯河市、焦作市。此外,还有一个省辖市很特殊,那就是济源市。其中,省会城市在郑州市。河南省历史悠久,省内的洛阳、开封、安阳、许昌等城市,都是历史源远流长的古城。
河南7个市纪委集中换帅 看看18省辖市纪委书记都是谁
[南阳市]王保华[南阳市]王保华公开资料显示,1963年11月出生的王保华,为商丘市梁园区人,研究生学历。此前曾先后担任商丘县委办公室副主任、县委常委秘书,商丘县水池铺乡党委书记、人大主席,商丘市纪委办公室主任(副县级),商丘市纪委常委、市监察局副局长,商丘市监察局副局长,平顶山市郏县县委副书记、代县长,平顶山...
开封市的区划调整,全国八大古都之一,为何有9个区县?
1954年,河南省的省会从开封市迁往了郑州市(www.e993.com)2024年9月18日。同一年,出于实际需要,郑州专区的行署机构,从郑州迁移到了开封,郑州专区更名为开封专区。截止50年代中期,开封专区区划框架,调整为12个县。1958年,在河南省新一轮的区划变迁中,商丘专区被撤销,原本下辖的各个县,划入了开封专区管理。开封专区的区划框架,达到了鼎盛阶段,下辖...
河南省的地域调整,17个地级市之一,郑州市如何有12个区县?
1958年,在河南省新一轮的区划调整中,开封专区下辖的荥阳县、密县、巩县、新郑县、登封县,划入了郑州市管理,基本上形成了郑州市现在的框架。与此同时,商丘专区被撤销,商丘县级市、虞城县、永城县、鹿邑县、沈丘县、淮阳县、睢县、宁陵县、商丘县、夏邑县、柘城县、郸城县、项城县、太康县、民权县等14个县,划入了...
吴刚调任邓州市委书记丨河南10个直管县(市)“一把手”都是谁?
2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委书记。鹿邑县委书记朱良才朱良才,男,汉族,1975年8月出生,河南扶沟县人,中共党员,研究生学历,农业技术推广硕士。1989.09~1992.07河南省西华师范学校学生。1992.07~1998.01扶沟县韭园镇政府办事员、组织干事(其间:1993.08~1995.07河南大学市场经济专业学习)。
河南17个地级市名字由来,以及各自城市定位
名字由来:帝喾的儿子阏伯(子姓,名契xiè),因辅佐大禹治水有功,封于商,成为商族人的始祖,商族人迁走之后,人们把商族人居住过的废墟之地称之为“商丘”。1950年,改商丘县城关区为商丘市。1997年,商丘地区、县级商丘市、商丘县撤销,设立地级商丘市,原县级商丘市改为梁园区,商丘县改为睢阳区。
河南省开封市副市长郑中华接受纪律审查和监察调查
据河南省纪委监委消息:河南省开封市副市长郑中华涉嫌严重违纪违法,目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。郑中华简历郑中华,男,汉族,1965年1月出生,河南商丘人,研究生学历,1985年9月加入中国共产党,1984年7月参加工作。1984.07-1989.09商丘县人事局干部股长、办公室主任,人才交流服务中心主任;...