银联高层变动:央行江苏省分行原副行长郭大勇将出任总裁
7月11日,21世纪经济报道记者多方获悉,人民银行江苏省分行原党委委员、副行长郭大勇已于10日赴银联任职,担任党委副书记,待任职程序完成后将出任银联总裁一职。今年1月,在银联原总裁蔡剑波到龄退休后,银联总裁职务已空缺半年。在郭大勇正式到任后,银联的高管团队包括党委书记董俊峰,董事长邵伏军,执行副总裁郝哲,纪委...
中国银行:执行董事、副行长张毅因工作调整辞任
中国银行:执行董事、副行长张毅因工作调整辞任5月16日金融一线消息,中国银行(601988)公告,本行董事会收到张毅的辞呈。因工作调整,张毅辞去本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。该辞任自5月16日起生效。4月30日上午,据“今日建行”消息,当天上午,中央组织部有...
工行副行长“换新”,由中行跨行升任
6月19日,工商银行公告称,国家金融监督管理总局已核准张守川副行长的任职资格。张守川于4月末被聘任为副行长,其也是工行今年第二位履新的副行长,此前3月姚明德副行长任职获批。除工行外,中国银行(601988.SH)、建设银行(601939.SH)也分别迎来刘进、李建江两名新副行长,二者的任职资格在4月、5月内获监管核准。
“70后”张毅回归建行担任党委副书记,曾先后任农行、中行副行长
张毅出生于1971年,此次履新前为中国银行执行董事、副行长,他还曾担任农业银行副行长。更早前,他曾长期在建设银行任职。具体来看,张毅1993年毕业于西南财经大学,曾先后任中国建设银行资产负债管理部副总经理,江苏省分行副行长、行长,财务会计部总经理等职务。2021年4月至2021年9月,张毅任中国建设银行首席财务官。
银行财眼|建行人事变动:张毅拟任行长 副行长李建江任职资格获核准
2023年3月至2024年5月任中国银行副行长,2024年4月至5月任中国银行执行董事;2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长;2021年4月至2021年9月任建行首席财务官。此前,张毅曾先后任建行总行资产负债管理部副总经理,江苏省分行副行长、行长,总行财务会计部总经理等职务。张毅是高级会计师,1993年毕业于西南财经大学...
一国有大行聘任新行长!曾任中行副行长
2023年3月至2024年5月任中国银行副行长,2024年4月至5月任中国银行执行董事;2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长;2021年4月至2021年9月任建行首席财务官(www.e993.com)2024年9月19日。此前,张毅曾先后任建行总行资产负债管理部副总经理,江苏省分行副行长、行长,总行财务会计部总经理等职务。张毅是高级会计师,1993年毕业于西南财经大学...
两家大行同日官宣行长:刘珺平调宇宙行;张毅回归建行晋升副书记
2000年至2009年间历任中国光大银行香港代表处首席代表、资金部总经理、投行业务部总经理、金融市场中心总经理;2009年9月起,刘珺担任光大银行总行党委委员、行长助理,37岁的刘珺已经晋升全国性股份行高级管理层,后又出任总行机关党委副书记兼任上海分行行长;2014年7月,刘珺调任至光大集团副总经理,而后仅两年时间调任至...
“75后”刘进履新中行 六大行高管加速年轻化 最小副行长在邮储银行
2022年9月被聘任为农业银行副行长的刘加旺同样成长于该行内部。简历显示,刘加旺为南开大学经济学学士,高级经济师,经济学硕士,曾任中国农业银行苏州市分行行长、江苏省分行副行长兼苏州市分行行长、安徽省分行行长、四川省分行行长。2023年12月末,农业银行原行长付万军因工作调整辞职后,该行行长一职空缺至今,由董事长...
中国银联高层人事调整:央行江苏省分行原副行长郭大勇出任党委副书记
中国网财经7月11日讯今日,中国网财经记者从中国银联求证获悉,郭大勇出任中国银联党委副书记。在此之前,郭大勇曾担任中国人民银行江苏省分行党委委员、副行长。按照惯例,在履行完有关必要程序后,郭大勇有望出任中国银联总裁。早在今年1月,中国银联内部大会上宣布了高层人事变动:网联清算有限公司董事长、总裁董俊峰...
2023年国有大行高管变动盘点:中行董事长副行长均有调整,交行高管...
随即,王兵就任建设银行副行长,在入职之前曾历任中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副总裁,中国银行江苏省分行行长,中国银行宁波市分行行长等职位。另一位获批上任的副行长是李明,2023年8月,国家金融监督管理总局核准李民的任职资格,此前曾历任中国建设银行(亚洲)非执行董事,河北省分行行长,广东省分行副...