最新!黄岛区人事任命
王少冰为区交通运输局局长;赵英民为区海洋发展局局长;王娟为区商务局局长;董华峰为区文化和旅游局(新间出版广电局、文物局)局长;薛立群为区卫生健康局(中医药管理局)局长;王立军为区退役军人事务局局长;薛英俊为区应急管理局局长;张勇为区审计局局长;薛少煜为区行政申批服务局(政务服务和公共资源交易管...
西海岸新区12人辞去人大代表职务,涉及一位副区长、两位局长
另一位局长高永强,出生于1979年8月,全日制硕士研究生(清华大学法律),为现任青岛西海岸新区(黄岛区)自然资源局(林业局,城乡规划局)局长,党组书记。2020年11月,青岛面向全市和驻青单位集中遴选了100名优秀年轻干部,高永强位列其中,拟任副局级干部。资料来源:黄岛人大、青岛政情...
青岛市商务局党组书记调整
王志俊早年长期在青岛市黄岛区工作,曾任黄岛区红石崖街道办事处副主任,青岛开发区工委(黄岛区委)管委(黄岛区政府)办公室副主任、党组成员、接待办主任,青岛开发区工委(管委)办公室主任,黄岛区国内招商局局长、党组书记,黄岛区张家楼镇党委书记,黄岛区副区长、党组成员,黄岛区委常委、副区长等职务。2021年12月,王...
西海岸新区任命4位局长
王卫青为黄岛区(西海岸新区)农业农村局(畜牧兽医局)局长;王海建为黄岛区(西海岸新区)城市管理局(水务局)局长;逄建辉为黄岛区(西海岸新区)商务局局长;王立军为黄岛区(西海岸新区)退役军人事务局局长。免去:王军的黄岛区(西海岸新区)农业农村局(畜牧兽医局)局长职务;余红的黄岛区(西海岸新区)城市管理局(...
青岛市黄岛区政府最新领导班子一览
管学锋,男,汉族,1974年3月生,青岛黄岛人,1995年12月加入中国共产党,1997年7月参加工作,大学学历,公共管理硕士。历任黄岛区灵珠山街道办事处副主任、党工委副书记、纪工委书记、办事处主任,青岛西海岸新区商务局局长、党委书记,青岛西海岸新区工委区委组织部常务副部长、国有资产管理办公室党委书记、黄岛区公务员局...
市人大通过人事任免:民政局商务局交通委易帅
根据市政府市长夏耕的提请,会议表决任命:姜军建为市民政局局长;郑明辉为市交通运输委主任;马卫刚为市商务局局长(www.e993.com)2024年9月16日。免去:王凯的市民政局局长职务;张洪训的市交通运输委主任职务;孙恒勤的市商务局局长职务。在12月28日下午举行的第一次全体会议上,市政府常务副市长王书坚作了人事任免事项说明。王凯、张洪训到明年市人代会...
最新!黄岛区(西海岸新区)人事任免
孙博为区市场监督管理局局长;王本华为区综合行政执法局局长;李春华为区统计局局长;孟庆波为区医疗保障局局长;封伟为区信访局局长。特此公告。青岛市黄岛区(西海岸新区)人大常委会公告(第5号)青岛市黄岛区(西海岸新区)第三届人大常委会第二次会议,根据区监察委员会主任张艳的提请,于2022年5月13日决定任命...
黄岛区政府最新领导班子一览
管学锋,男,汉族,1974年3月生,青岛黄岛人,1995年12月加入中国共产党,1997年7月参加工作,大学学历,公共管理硕士。历任黄岛区灵珠山街道办事处副主任、党工委副书记、纪工委书记、办事处主任,青岛西海岸新区商务局局长、党委书记,青岛西海岸新区工委区委组织部常务副部长、国有资产管理办公室党委书记、黄岛区公务员局...
青岛:黄岛区任命4位副区长
而官方履历显示,管学锋此前曾任青岛西海岸新区(黄岛区)商务局局长,青岛西海岸新区工委区委组织部常务副部长、区国资办党委书记,公务员局局长等职务。同样在此次任免之前就已经出任过黄岛区人民政府副区长的,还有邵睿。2018年5月30日,青岛市黄岛区(西海岸新区)第二届人大常委会第十一次会议决定:邵睿挂职担任青岛市...
山东省两名正厅同日落马!一人长期在政法系统任职,曾共事的女正厅...
株洲市人民检察院指控:2001年至2021年,被告人杨懿文利用担任长沙市外贸局局长,长沙市商务局局长,长沙县委副书记、县人民政府县长,长沙经济技术开发区管委会主任、党工委书记,长沙县委书记,娄底市人民政府市长,常德市委书记等职务上的便利,以及职权、地位形成的便利条件,在工程项目承揽、规划调整、土地出让金减免等事项上提...