郑州速达IPO沦为国企改制第二次财富盛宴:前郑煤机党委书记为第四...
从过往履历看,贾建国曾是郑煤机的一把手,1975年至1993年历任郑州煤矿机械厂一分厂工人、车间调度、车间副主任、副厂长、厂长;1993年至2000年历任郑州煤矿机械厂厂长助理、副厂长、党委书记;2000年至2002年11月任郑州煤矿机械厂调研员;2002年11月至2008年12月任郑州煤矿机械集团有限责任公司调研员;2008年12月至2009年任...
一电影集团原党委书记、董事长违规吃喝被通报!
2010年6月至2017年1月,任峨眉电影集团有限公司党委书记、董事长,峨眉电影制片厂党委书记、厂长(2015年01月增补为四川省第十一届政协委员);2017年1月至2018年1月,四川省第十一届政协委员;2018年11月,何世平退休。值得一提的是,曾任峨影集团总裁助理、四川峨眉电影频道管理有限公司副总监,峨影集团副总裁、峨眉电...
山东中烟青岛卷烟厂党委书记张彤一行到我校对接合作
新闻网讯3月8日下午,青岛卷烟厂党委书记张彤,青岛卷烟厂党委委员、副厂长张建一行到我校对接合作,副校长李荣贵在产业技术研究院会议室会见并座谈,会议由产业技术研究院执行院长鲍文胜主持。张彤一行在李荣贵的陪同下,参观了我校生命科学学院实验中心、产业技术研究院展厅,并与专家教授进行深入交流,听取了科研成果转化、...
“70后”李镇任鞍钢集团总经理、党委副书记
“70后”李镇任鞍钢集团总经理、党委副书记2023年12月22日上午,鞍钢集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中组部领导委托,中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于鞍钢集团有限公司总经理任职的决定:李镇同志任鞍钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记。有关职务任命按相关法律和章程的规定办理。延伸阅读>>...
安阳钢铁集团原党委副书记刘润生被查,原党委书记、董事长今年4月...
12月22日晚间,中央纪委国家监委网站发布消息,据河南省纪委监委消息:安阳钢铁集团有限责任公司原党委副书记、总经理、副董事长刘润生涉嫌严重违纪违法,目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。公开资料显示,刘润生,1963年生,1982年进入安钢中型轧钢厂工作,历任安钢小型轧钢厂四车间副主任、主任、副厂长、厂长...
中国长安人事调整,赵非任董事长、党委书记
发动机部技术主管、技术质量经理;长安福特马自达汽车有限公司发动机部总监;长安公司汽研院发动机工艺所所长;长安发动机四工厂副厂长;中国长安集团科技开发部副总经理;哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事、总经理;哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司党委书记、董事长,长安汽车公司总裁助理兼战略规划部部长、党支部书记,长安汽车...
蔡真法:企业党委书记怎么干
蔡真法,一汽解放无锡柴油机厂原党委书记兼副厂长。1953年12月,蔡真法出生在江苏无锡。1970年3月参加工作,成为锡柴加工车间的一名工人。1973年9月,考取镇江农机学院(现在的江苏大学)动力系内燃机专业,1977年1月毕业,回到锡柴,先在装配车间劳动一年,后到设计科当设计员。1985年3月,担任厂办副主任。
工信部领导名单
2018年05月,任工业和信息化部副部长、党组成员,国家航天局局长,国家原子能机构主任,国家国防科技工业局局长、党组书记。王江平简历王江平,男,汉族,1964年10月出生,籍贯四川渠县,1986年7月参加工作,1984年12月加入中国共产党,大学学历,工学硕士,研究员级高级工程师。
新疆生产建设兵团领导名单
近日,新疆生产建设兵团官网“兵团领导”栏目更新信息显示,新疆维吾尔自治区党委副书记,新疆生产建设兵团党委书记、政委,中国新建集团公司董事长何忠友为正部长级。马兴瑞简历马兴瑞,男,汉族,1959年10月生,山东郓城人,1988年3月参加工作,1988年1月加入中国共产党,哈尔滨工业大学飞行动力学研究室一般力学专业毕业,研究生...
这个市已有三任市委书记落马!包括一名“全国优秀县委书记”
历任抚远县经委副主任、主任兼浸油厂厂长;抚远县副县长;抚远县委副书记;佳木斯市对外贸易经济合作局党委书记、局长;佳木斯市商务局党委书记、局长;桦南县委副书记、县长;桦南县委书记;富锦市委书记;佳木斯市政协党组成员、副主席,富锦市委书记;佳木斯市政协党组成员、副主席;佳木斯市人大常委会党组成员、副主任。2...