中国银行:副董事长、执行董事及行长刘金辞职
据证券时报e公司讯,中国银行(601988)8月25日晚间公告,中国银行董事会收到刘金的辞呈。刘金因个人原因,辞去中国银行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及中国银行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。编辑辛婧
中国银行副董事长、行长刘金因个人原因辞职,此前缺席公司董事会
红星资本局8月25日消息,今日中国银行(601988.SH)公告,因个人原因,刘金辞去该行副董事长、行长等职务。该辞任自2024年8月25日起生效。在新行长到任之前,将由该行董事长、党委书记葛海蛟代为履行行长职责红星资本局注意到,就在今年3月28日,中国银行召开的2024年第三次董事会决议通过了“聘任刘金先生连任...
刘金,因个人原因辞任「中国银行」行长、副董事长
刘金,因个人原因辞任「中国银行」行长、副董事长2024-08-2613:57发布于:北京市来源:瑞恩资本RyanbenCapitalhttpswww1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0818/2024081800016_c.pdf中国银行(03988.HK)公布,刘金因个人原因辞去副董事长、行长、执行董事、董事会战略发展委员会委员的职务,自8月...
突发!中国银行,行长刘金辞职!
刘金自2021年4月起任中国银行行长,2021年6月起任中国银行副董事长。在2021年加入中国银行前,刘金曾担任中国光大银行行长、国家开发银行副行长。中国银行官网信息显示,目前该行董事长、党委书记为葛海蛟,执行董事为副行长林景臻,另有三名副行长分别是刘进、张小东、蔡钊。中国银行:行长刘金辞任今日,中国银行公告,...
中国银行行长刘金突然辞职,任内业绩三连涨、地产不良率超5%
在光大系统履新仅一年有余,2021年4月,刘金从光大银行行长的位置上调任中国银行行长,迄今已超3年。2021年6月起担任该行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月,还兼任中银航空租赁有限公司董事长。另据中国银行2023年年报显示,报告期内,刘金从该行获得的税前报酬为90...
焦点丨突发!中国银行行长刘金辞任,三天前未出席会议公告引关注
中国银行,-0.03,-0.64%)(601988,股价5.08元,市值1.5万亿元)8月25日晚间公告,中国银行董事会收到刘金的辞呈(www.e993.com)2024年9月20日。刘金因个人原因,辞去中国银行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及中国银行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。截图自公司公告...
中国银行行长刘金辞任,葛海蛟代为履职
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
中国银行:刘金因个人原因,辞去行长职务
中国银行8月25日发布公告:中国银行股份有限公司董事会收到刘金的辞呈。刘金因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。中国银行还发布公告称,董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至本行聘任的新行长正式履职之日止。
刘金辞任中国银行行长
据中行官网信息,刘金最近一次公开露面是7月23日,该行举行2024年年中党建和经营管理工作会议,刘金以党委副书记、行长身份作工作报告。简历显示,刘金出生于1967年,现年57岁,1993年毕业于山东大学英语语言文学专业,获得文学硕士学位。具有高级经济师职称。刘金曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行...
中国银行人事巨震 刘金辞任行长!近期缺席董事会或有预兆
2021年2月,刘金调任中国银行党委副书记。自2021年4月起,刘金担任中国银行行长,2021年6月起任中国银行副董事长,2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长,直至此次“因个人原因”离开。刘金最近一次出现在中国银行网站的“中行动态”中,已经是两个月之前。6月21日,中国银行与伦敦金融城在中国银行总行大厦...