韶关又一正厅干部落马!兽医出身,从政轨迹与前任李石保雷同
而李石保实在1985.03--1989.06期间,先后担任翁源县副县长、县委副书记,随后提拔为县长。王青西在2007.03——2012.02期间,担任韶关市政府秘书长、市政府党组成员,市政府办公室主任、党组书记。而李石保比他高级一些,也是秘书长,不过是在市委。2006年12月到2011年2月,李石保担任市委常委、市委秘书长。再到后来,两人...
韶关市政协原主席李石保,被查
公开信息显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。李石保长期任职韶关市,曾任翁源县县长、始兴县县长,韶关市财委副主任、主任,韶关市发展计划局局长、韶关市发展和改革局局长,韶关市委常委、市委秘书长等职。2011年,他任韶关...
李石保,被查!
李石保(资料图)公开简历显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。李石保长期在韶关工作,曾任翁源县委副书记、县长,始兴县委副书记、县长,韶关市计委主任、系统党委书记,韶关市发展和改革局局长、党组书记,韶关市委常委、市委秘书长,韶关...
广东省韶关市政协原党组书记、主席李石保被查!
公开资料显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。李石保曾任中共韶关市委常委、市委秘书长,市发展和改革局局长、党组书记;韶关市人大常委会副主任、党组副书记;韶关市政协主席、党组书记,韶关市人大常委会代理主任、党组副书记等职。
69岁李石保被查,不久前还在调研
公开资料显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。李石保(图源:翁源发布)李石保的工作经历全部在广东韶关。早年他在韶关市翁源县路线教育运动工作队任队员、工作队组长,后曾任翁源县农委主任、农村工作部部长,翁源县委常委、副县长,翁源...
正厅级李石保被查,上个月还公开露面
公开简历显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士(www.e993.com)2024年9月19日。李石保资料图李石保一直在韶关市工作,曾任翁源县县长,始兴县县长,韶关市计委主任,韶关市发展和改革局局长、党组书记,韶关市委秘书长等职。2007年3月,李石保升副厅,出任...
www.jfdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=768...
公开简历显示,李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。李石保长期在韶关工作,曾任翁源县委副书记、县长,始兴县委副书记、县长,韶关市计委主任、系统党委书记,韶关市发展和改革局局长、党组书记,韶关市委常委、市委秘书长,韶关市人大常委会副主...
李石保当选韶关政协主席 李飞不再担任(图|简历)
李石保,男,汉族,1955年2月出生,广东翁源人,1974年2月参加工作,1975年9月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士。1974.02-1976.11翁源县路线教育运动工作队队员、工作队组长1976.11-1977.03翁源县坝仔公社党委委员、团委书记1977.03-1981.12翁源县岩庄公社党委委员、团委书记、党委副书记...
韶关市政协督办重点提案:做大做强道地药材产业
16日上午,韶关市政协主席李石保率队深入到翁源县督办市政协重点提案,强调要充分发挥韶关自然生态优势,做大做强道地药材产业。市政协副主席贝抗胜、秘书长陶学权和市政协提案委、市直相关部门负责同志及提案人一同参加了督办活动。据悉,在年初召开的市政协十一届五次会议上,市政协委员、市农工党副主委熊奇斌提交的《...
全省农村创业青年培训工作促进会召开 坚定不移推进培训工作高质量...
省关工委副主任赵福来出席会议并讲话。韶关市委常委、组织部部长张丽,韶关市关工委执行主任李石保,韶关市仁化县委副书记刘海旺,韶关市委组织部副部长李晓辉,平甫村培训基地主任陈尚美等出席会议。省关工委副主任王培文主持会议。会议现场赵福来指出,新时代“三农”工作重心发生历史性转移,从脱贫攻坚迈向全面推进乡村振兴...