5位厅干履新,“80后”正厅葛坦调任乌鲁木齐市委副书记
孙巍峰早年在河南农业大学工作,曾任河南农业大学农学院团委书记,河南农业大学团委副书记等职。2006年3月,他任共青团河南省委青农部副部长。2007年7月,任共青团河南省委农村青年工作部部长。后到商丘市睢阳区挂职,任区委常委、副区长。2011年4月,任共青团河南省委副书记、党组成员,2016年8月,任河南省驻马店市委...
河南这6名干部,拟获提拔!|县委|区委|任县|河南省|福州市委书记...
公开简历显示,邢玉富,1979年6月生,省委党校研究生,中共党员。曾任鹤壁经济技术开发区管委副主任,鹤壁市委副秘书长等职。邢玉富现任鹤壁市鹤山区委副书记、区长,他的工作分工为:主持区政府全面工作,负责审计方面工作。分管区审计局。据官网介绍,鹤山区位于太行山东麓,鹤壁市北部,因“古有双鹤栖于南山峭壁,其山曰...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长1992.04--1997.05虞城县人大常委会办公室副主任、教工委主任1997.05--1997.10虞城县稍岗乡党委副书记、副...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商...
河南公示吴文毅、李哲、黄继恒、杨朝晖、孙景权5人(简历)
孙景权,1972年1月生,在职研究生,中共党员,现任商丘市睢阳区委副书记、区长,拟任县(市、区)委书记。公示期限:2022年7月23日至2022年7月29日监督电话:0371-12380中共河南省委组织部2022年7月22日
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;...