河南许昌、濮阳、鹤壁三市市委书记调整(简历)
2005年5月任河南省民权县委书记。2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委...
马富国任鹤壁市委书记 范修芳不再担任(图|简历)
2005年5月任河南省民权县委书记。2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委...
商丘市梁园区前进办事处党工委书记宋兰英 任劳任怨坚守征迁第一线
(原标题:商丘市梁园区前进办事处党工委书记宋兰英任劳任怨坚守征迁第一线)
濮阳市委常委、秘书长王保华调任南阳市委常委、纪委书记(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库显示,此前王智慧担任南阳市委常委、纪委书记,近日已出任南阳市委副书记;今年7月时任南阳市委副书记陈光杰落马,此后,南阳市委专职副书记一直空缺。王保华,男,1963年11月生,河南省商丘市梁园区人,1982年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,研究生学历。1979.09——1982.08,商丘农校大...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
商丘两名官员涉嫌严重违纪违法被留置 附个人简历
据梁园区纪委监察委消息:虞城县水利局党组书记、局长王玉西(正科级)涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月18日。王玉西简历:王玉西,男,汉族,1972年10月出生,虞城县大侯乡人,本科学历,1993年6月加入中国共产党,1990年12月参加工作。1990.12--1993.03部队服役;...
孟庆勇当选永城市委书记
9月26日,中国共产党永城市第十二届委员会第一次全体会议选举孟庆勇为市委书记,李中华、赵志强为市委副书记。中国共产党永城市第十二届纪律检查委员会第一次全体会议选举刘兴中为市纪律检查委员会书记。孟庆勇简历1982年07月任河南省太康县粮食局技术员、股长。
最新!商丘县市区人大、政府、监察委、政协选出新一届领导班子
张士彬、赵向群、吴茜盈、刘尚辰、刘振华、陈允璨、郭庆七位同志当选为商丘市梁园区人民政府副区长。侯文同志当选为商丘市梁园区人民法院院长,孟萌同志当选为商丘市梁园区人民检察院检察长(须报市检察长提请市人大常务委员会批准)。4月23日下午,政协第六届商丘市梁园区委员会第一次会议圆满完成大会的各项议程后胜...
前董事长窦荣兴“落马”后,中原银行副董事长魏杰也被查
魏杰简历魏杰,男,汉族,1963年8月出生,河南睢县人,1983年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党,大学学历。1995.03—2002.12历任建行永夏矿区支行党组书记、副行长、行长,建行梁园区支行党总支书记、行长,建行商丘分行党委委员、副行长;2002.12—2006.07商丘市城市信用社党委副书记、总经理;...
魏杰被查_上观新闻
魏杰简历魏杰,男,汉族,1963年8月出生,河南睢县人,1983年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党,大学学历。1995.03-2002.12历任建行永夏矿区支行党组书记、副行长、行长,建行梁园区支行党总支书记、行长,建行商丘分行党委委员、副行长;2002.12-2006.07商丘市城市信用社党委副书记、总经理;...