平安人寿高层变动:总经理辞职,五强争霸谁将脱颖而出?
总经理余宏,是一位名副其实的“老平安人”。公开资料显示,出生于1968年10月,青岛化工学院化工设备与机械专业学士毕业。余宏自1997年加入中国平安以来,至今已有27年的历程。期间,她先后担任平安人寿总部保费部收费企划室主任、董事长办公室主任、副总经理等职,并在平安人寿重庆分公司担任副总经理和总经理。此外,她曾...
平安银行高管继续调整 行助孙芳滔接任首席信息执行官
今年7月,21世纪经济报道记者也独家获悉,原平安银行私行财富事业部总裁洪帅已入职兴业银行,拟任兴业银行私人银行部总经理一职。目前,平安银行主要领导班子为:董事长谢永林,党委书记、行长冀光恒,董事、副行长杨志群,副行长兼首席财务官项有志,首席信息执行官孙芳滔等。平安银行多次进行科技组织架构调整平安银行自2016年...
刘强副主任会见平安银行总行战略客户部总经理姜山一行
2024年8月20日,平安银行总行战略客户部总经理姜山一行到访国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心(以下简称“城市中心”),双方就新型城镇化与城乡融合、智慧城市以及金融服务等领域的业务合作进行了深入交流。城市中心副主任刘强,规划设计部副主任许景权,智慧城市发展联盟副秘书长吴晓敏、赵蕃蕃等参加了座谈会。会上,...
唐家才之后 又一名平安银行“老将”入职兴业
7月,21世纪经济报道记者曾独家获悉,原平安银行私行财富事业部总裁洪帅已入职兴业银行,拟任兴业银行私人银行部总经理一职。近日,国家金融监督管理总局上海监管局核准了洪帅兴业银行私人银行部总经理的任职资格。另一位“大将”则是原平安银行行长助理、首席信息官唐家才。6月,21世纪经济报道记者也曾独家获悉,唐家才已...
平安银行原行长助理,跳槽兴业银行任部门总经理
银行业的高精尖人才流动始终都是影响其走向和业绩的重要因素之一,近日网传唐家才先生从平安银行的行长助理,首席信息官(CIO)的职位上离职,并具体到了兴业银行担任科技管理部总经理,这一消息无疑在银行业内引起了轩然大波。农业银行软件开发中心,被赞誉为银行业的"大脑",在这样的一个地方,唐家才工作了15年。曾...
平安集团再迎高管变动:平安银行副行长郭世邦调任平安集团,任总...
12月22日晚间,平安银行(000001.SZ)发布公告,郭世邦因工作变动,辞去该行执行董事、董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员及副行长职务(www.e993.com)2024年10月8日。郭世邦先生辞任后将不在该行及其控股子公司任职。同日,中国平安(2318.HK、601318.SH)发布公告,董事会审议通过议案,决议聘任郭世邦出任总经理助理,郭世邦将于取得国家金融...
平安银行高管变阵后续,副行长郭世邦调任平安集团,获聘总经理助理
郭世邦1965年出生,自1991年进入金融行业,先后在中国工商银行总行、民生银行北京管理部、总行零售银行部总理任职;2011年3月进入平安银行(原深圳发展银行)小微金融事业部总监,后陆续担任平安银行董事长特别助理、行长助理;2019年4月至今,任平安银行副行长。一位不愿具名的平安银行人士对财联社记者表示,郭世邦调任平安...
平安银行副行长郭世邦调任平安集团,任总经理助理
平安银行副行长郭世邦调任平安集团,任总经理助理12月22日晚间,平安银行(000001.SZ)公告,郭世邦因工作变动,辞去该行执行董事、董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员及副行长职务。郭世邦先生辞任后将不在该行及其控股子公司任职。同日,中国平安(2318.HK、601318.SH)公告,董事会审议通过议案,决议聘任...
70后张中朝出任平安信托总经理
2024年2月2日,国家金融监督管理总局消息,深圳监管局核准张中朝平安信托总经理的任职资格,张中朝应自本批复之日起3个月内到任并向深圳监管局报告。图源:国家金融监督管理总局公开资料显示,张中朝为70后,中国人民大学金融硕士学位学位,具有17年金融相关工作经验,曾先后就职于深圳银监局、平安银行。2019年8月,张中朝加...
晋钢控股集团董事长李强与平安银行太原分行行长边松风就深化合作...
6月19日,集团董事长李强会见平安银行太原分行行长边松风,双方就进一步加深合作进行会谈。平安银行太原分行副行长于胜、投资银行部副总经理杨凡、战略客户营销二部总经理李晶、授信审批部信贷审批师孟广野、战略客户营销二部客户经理古岩一同参加会谈。集团副总经理詹弘、财务总监王继锋、财务处副处长刘平等领导参加会谈并陪...