胡金明任云南师范大学校长
据云南师范大学网站消息:4月16日,云南师范大学在呈贡校区汇学楼报告厅召开干部大会,宣布省委对我校领导干部的任免职决定:胡金明同志任云南师范大学党委副书记、校长,不再担任云南大学党委常委、副校长职务;免去王德强同志云南师范大学党委副书记、校长职务,保留正厅长级待遇。省委组织部副部长高俊,省委教育工委委...
2023年12月_大事记_云南省人民政府门户网站
中国科学院院士、腾冲科学家论坛联合主席许智宏,南开大学校长陈雨露,云南师范大学校长王德强,中国科学院院士、上海大学校长刘昌胜,四川大学校长汪劲松,天津商业大学副校长陈冠益,中国科学院院士、河北大学校长康乐,中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃,北京中医药大学校长徐安龙,北京外国语大学副校长贾德忠,西南联合研究生院...
2018现任国家体育总局班子成员 副局长名单一览
经过本轮人事变动,体育总局领导班子为“一正五副”——局长、党组书记苟仲文,副局长高志丹、杨宁、李颖川、李建明和杜兆才。杨宁简历杨宁杨宁,女,白族,1963年12月生,云南大理人,1985年7月加入中国共产党,1984年7月参加工作,中央党校研究生学历。1980.09-1984.07云南师范大学中文系汉语言文学专业学习1984.07-198...
云南52所高校新一届“两委”领导班子名单公布!
党委书记:唐家华党委副书记:王华、蔡金红、降富楼纪委书记:陶光荣云南师范大学党委书记:张祖武党委副书记:王德强、张玮、李宏纪委书记:王志刚昆明医科大学党委书记:尹向阳党委副书记:徐绍琼、王贵义纪委书记:陈文云南农业大学党委书记:黎素梅党委副书记:李永和、雷建奕、徐华纪委书记:王爱平云南中医药大学...
坚持“两提升” 推进“三强化” 云南师范大学全力以赴做好大学生...
云南师范大学校级领导班子成员和各学院领导班子带头做好毕业生就业工作的重要示范作用,广泛拓展就业渠道和就业岗位,深入开展社会需求调查、开展毕业生就业状况跟踪调查,全力促进毕业生更加充分更高质量就业。截至2023年6月,学校领导走访用人单位163家,提供就业岗位964个。学院走访用人单位948家,提供就业岗位6929个。
丽江市新一届政协领导班子简历(主席张卫国)
2013.02-政协丽江市委员会党组成员、副主席张波简历张波,男,汉族,1968年12月生,云南永胜人,2013年6月加入致公党,1991年7月参加工作,云南大学成人教育学院法学专业毕业,大学学历(www.e993.com)2024年9月15日。1988.09-1991.07云南政法高等专科学校法律专业学习1991.07-1994.10永胜县法院书记员、助理审判员、审判员...
云南师范大学举办“中外道德教育与新时代高校思想政治教育改革...
????云南师范大学马克思主义学院党政领导班子成员、师生代表,云南华文学院留学生代表,以及来自云南大学、昆明理工大学、云南财经大学、云南农业大学、云南中医药大学、昆明学院、昆明工业职业技术学院等兄弟院校马克思主义学院负责人参加论坛。(完)(杜敏菊)
农工党云南师范大学支部委员会换届
会议选举产生农工党云南师范大学支部委员会新一届班子成员,主委欧阳慧蓉,副主委刘刚、刘剑虹、谢雪冰,委员王功伍、母伟花、左玲。牛治亮对农工党云南师范大学支部委员会新当选的各位支部委员表示祝贺,对上一届农工党云南师范大学支部委员会为学校建设发展做出的贡献以及农工党云南省委会对师大基层组织的有力领导和对云...
云南师范大学领导干部党性教育与综合素质提升专题研修班开班
南开新闻网讯(记者郝静秋摄影报道)7月14日,云南师范大学领导干部党性教育与综合素质提升专题研修班开班仪式在南开大学八里台校区永泰红磡馆举行。云南师范大学党委副书记、校长蒋永文,南开大学党委副书记、纪委书记李义丹出席开班仪式。仪式由云南师范大学党委副书记张玮主持。李义丹首先代表南开大学对各位学员的到来表示欢迎...
8所高校领导班子调整!云南发布一批人事任免,涉及20名干部
牛治亮任云南师范大学副校长,免去昆明理工大学副校长职务;吴涛任昆明理工大学副校长;周学斌免去昭通学院院长职务;冯学忠任省农垦局副局长;赵琦华任云南大学副校长;马文会任昆明理工大学副校长;王敏任云南财经大学副校长;周鸿免去省住房和城乡建设厅副厅长职务;张穆免去省农业农村厅副厅长职务;余红颖任省...