湖南一县委原常委、组织部部长,被查!
2015.04--2015.06????湘西自治州委组织部副处级组织员、州委基层办主任2015.06--2016.10????凤凰县委常委、组织部部长、统战部部长、县总工会主席2016.10--2020.05????凤凰县委常委、组织部部长2020.05--2021.07????凤凰县委常委、组织部部长,三级调研员2021.07--??????????湘西自治州市场...
当过6个月公安民警的女干部拟任市党委副职!(附简历)
2008.11-2010.07中共呼和浩特市市委组织部干部二处处长2010.07-2011.05中共呼和浩特市市委组织部副处级组织员、干部二处处长2011.05-2016.07中共新城区区委常委、组织部部长2016.07-2017.10中共新城区区委副书记、组织部部长2017.10-2019.03中共新城区区委副书记2019.03-2020.03中共新城区区委副书记、政法委书记...
县委常委、组织部长,转任市委组织部副部长
青县县委常委、组织部长杨文通陪同调研。杨文通,男,汉族,1974年2月出生,河北沧州市人,大学学历,理学学士学位,1996年12月加入中国共产党,1998年7月参加工作。曾任中捷产业园区党委副书记,黄骅市委常委、组织部部长兼市总工会主席,青县县委常委、组织部长。1994.09--1998.07河北师范大学数学系数学教育专业学习1998.07-...
湖南一原正厅级干部,被逮捕!
曾任湖南省怀化市政协主席、党组书记。曾任湖南省怀化市委组织部副处级组织员、干部一科科长。2008.06-任湖南省怀化市鹤城区委副书记2008.09-任湖南省怀化市鹤城区委副书记、区委党校第一校长2011.06-2011.09湖南省怀化市鹤城区委副书记、代区长2011.09-2013.08湖南省怀化市鹤城区委副书记、区长2013.08-2016....
当过两市市委书记的他,受审|市委书记|甘肃省|嘉峪关市_新浪新闻
郑亚军早期任职于兰州矿灯厂、甘肃省煤炭工业局。1988年11月,他调入甘肃省委组织部,历任组织处、办公室科员、副主任科员、主任科员、副处级组织员等职,1996年调任兰州市委办公厅副主任。1999年10月,郑亚军调任甘肃省委办公厅秘书一处调研员,2001年任甘肃省政府办公厅秘书处处长。
黑龙江省哈尔滨市纪委原副书记、市监委原副主任韩世昆接受审查调查
1998.03—1999.09哈尔滨市动力区委组织部副处级组织员兼干部科科长1999.09—2002.03哈尔滨市动力区民生路街道办事处副主任2002.03—2003.02哈尔滨市动力区民生路街道党工委副书记、办事处副主任(主持工作)2003.02—2006.09哈尔滨市动力区城管局党委书记、局长...
“80后”的她出任市政府副秘书长,履新的年轻干部有什么共同点?
公开资料显示,蒲俊霖,男,1982年11月生,大学学历,管理学硕士,中共党员。2016年5月起,蒲俊霖历任中国石油大学(北京)党委组织部副处级组织员、校党委组织部副部长、新能源与材料学院党委副书记、新能源与材料学院党委书记等职,于2021年5月任中国石油大学(北京)党委组织部常务副部长、党校常务副校长,直至此番履新。
江西八设区市一批人事变动
周万辉,男,汉族,江西万载人,1978年11月出生,2004年7月参加工作,2002年12月加入中国共产党,大学学历,现任上高县委副书记、县人民政府代县长。历任宜春市委统战部秘书科副科长、科长、副调研员,宜丰县人民政府副县长,宜丰县委常委、组织部长、县直机关工委第一书记,宜丰县委常委、常务副县长。(上高县人大吴琼...
郑轲当选佛山市人大常委会主任,郭文海当选佛山市人民政府市长
组织部调查研究科科长????(其中:1997.09-2000.09广东省社会科学院经济管理专业在职研究生学习)????2003.09-2004.06佛山市委组织部办公室主任????2004.06-2004.09佛山市委组织部副处级组织员、办公室主任????2004.09-2009.07佛山市委组织部副部长、市国资委党工委副书记、非公经济组织党工委副...
郭文海任佛山市人民政府副市长、代理市长
2004.06-2004.09佛山市委组织部副处级组织员、办公室主任;2004.09-2009.07佛山市委组织部副部长、市国资委党工委副书记、非公经济组织党工委副书记;(其中:2009.06获武汉大学软件工程(电子政务方向)专业在职工程硕士学位;2005.01-2006.06佛山市委保持共产党先进性教育活动领导小组办公室常务副主任)...