百度与华能签署合作备忘录 携手打造智慧能源经济
中国华能集团公司总经理邓建玲表示,“推动数字经济与能源电力产业深度融合,进一步释放电力大数据价值,对于保障国家能源安全、助力行业高质量发展具有重要意义。华能正在按照向资本开放、向市场开放、向用户开放三个原则,探索构建集团级数字化大平台,为社会提供以共享为基础的能源行业数据服务。百度公司作为中国顶尖的高科技公司...
张文峰任中国华能集团有限公司总经理
今年7月,邓建玲卸任华能集团董事、总经理、党组副书记职务,履新中国石油天然气集团有限公司外部董事,华能集团总经理由此空悬至今。2023年6月,张文峰调任华能集团担任董事、党组副书记,此后一年多职务未有变动,直到本次调整。张文峰出生于1967年9月,现年56周岁,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,自1989年7月参加工作。
张文峰任中国华能总经理
2020年8月,张文峰任中国南方电网党组成员、副总经理。2023年6月,张文峰调任华能集团任集团董事、党组副书记,至此番履新。原任中国华能集团有限公司董事、总经理、党组副书记的邓建玲,现任中国石油外部董事。该集团官网介绍道,中国华能集团有限公司(简称中国华能)是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,创立于1985年。
央企高管调整|邓建玲履新中石油外部董事 司为国任华能集团副总...
????据中石油官网显示,邓建玲,男,汉族,1965年。现任中国石油天然气集团有限公司外部董事。曾任甘肃省电力公司副总经理、党组成员,中国华电集团公司副总工程师兼生产运营部主任、华电燃料公司总经理,中国华电集团公司总工程师兼华电煤业集团总经理、党组书记,中国华电集团公司副总经理、党组成员,中国华能集团有限公司副总...
卸任华能集团总经理,邓建玲履新中石油外部董事
7月16日,中国石油天然气集团有限公司(下称中石油)在上海证券交易所官网发布董事变动公告称,高云虎和杨华不再担任公司董事职务,邓建玲、王光坤、李延江被任命为公司外部董事,朱庆忠被任命为职工董事。与此同时,中国华能集团有限公司(下称华能集团)官网显示,邓建玲已不位列“公司领导”一栏,意味着他已卸任华能集团董事、...
华能集团总经理邓建玲改任中石油外部董事 未到退休年龄
邓建玲出生于1965年,还未到60周岁的退休年龄(www.e993.com)2024年10月2日。今年4月8日,邓建玲以华能集团总经理身份最后一次公开亮相,和华能集团董事长温枢刚在京一同会见宁夏自治区主席张雨浦。在能源央企中,也有与邓建玲这般类似的案例。比如,原大唐集团董事长陈飞虎2020年12月离任时年仅58周岁,次年1月被国资委任命为中央企业专职外部董事。
邓建玲已有新职务!曾任华能集团总经理!
邓建玲已有新职务!曾任华能集团总经理!7月16日,中国石油天然气集团有限公司发布关于董事发生变动的公告。高云虎和杨华不再担任公司外部及职工董事职务,邓建玲、王光坤、李延江被任命为公司外部董事,朱庆忠被任命为职工董事。邓建玲,现任中国石油天然气集团有限公司外部董事。曾任甘肃省电力公司副总经理、党组成员,中国...
人事| 华能集团总经理邓建玲卸任,公司新任一名副总经理、党组成员
根据「能见」报道,华能集团总经理、党组副书记邓建玲已经卸任。截至目前,华能集团官方网站上管理层中已无邓建玲身影,且总经理位置处于空缺状态,华能集团新增一位副总经理、党组成员司为国。公开资料显示,司为国曾任国网重庆市电力公司党委副书记、总经理,国网新疆电力有限公司党委书记、董事长等职。
温枢刚邓建玲会见国家电网董事长张智刚
中国华能4月7日中国华能集团有限公司党组书记、董事长温枢刚,总经理、党组副书记邓建玲在集团公司总部会见国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚一行,双方就深入贯彻落实国家能源安全新战略、加快建设新型电力系统和新型能源体系、推动绿色转型发展等方面进行了深入交流。中国华能党组成员、副总经理王文宗,国家电网公司党组...
邓建玲升任华能总经理仍有三家电力央企缺"二把手"
记者|江帆空缺11个月后,中国华能集团有限公司(下称华能集团)“二把手”位置终于确定新人选。10月24日下午,华能集团召开领导班子(扩大)会议,中组部有关干部局负责同志宣布,邓建玲任华能集团董事、总经理、党组副书记。此前,邓建玲已担任华能集团党组副书记、副总经理一职两年有余。邓建玲出生于1965年2月,现年...