近20年全国已有14名省级交通运输厅厅长落马
河南省交通厅原厅长石发亮、河南省交通厅原厅长董永安、贵州省交通运输厅原厅长程孟仁、贵州省交通厅原厅长卢万里、云南省交通运输厅原厅长杨光成、四川省交通厅原厅长刘中山、广东省交通厅原厅长牛和恩、安徽省交通厅原厅长王兴尧、江苏省交通厅原厅长章俊元、新疆自治区交通厅原厅长阿曼·哈吉、浙江省交通厅原厅长赵詹奇...
...纪委|刘洪斌|乐山市|党委书记|党工委书记|四川省交通厅_网易订阅
潘荣伟简历潘荣伟,男,1964年2月生,汉族,上海市人,大学学历,1985年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党。1985年7月至1999年5月,在四川省交通厅内河勘察规划设计院工作;1999年5月至2005年7月,历任四川省交通厅内河勘察规划设计院水运设计一处常务副处长、处长,公路测设三处处长,四川省交通厅交通勘察设计研究...
交通运输部领导名单
李天碧简历李天碧,男,汉族,1963年5月生,湖北公安人,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。1984年8月起先后在江西省交通厅航务管理局、地方海事局、船舶检验局等单位工作;2009年1月起历任江苏海事局副局长(副局级)、党组成员,交通运输部水运局副局长;2015年2月任交通运输部水运局局长;2018年12月任交通运输...
孟庆斌任山东省交通运输厅党组书记 江成不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孟庆斌,1968年2月生,此前担任临沂市委副书记、市长。原任山东省交通运输厅党组书记的江成出生于1965年,2017年任山东省交通运输厅党组书记、厅长。孟庆斌简历孟庆斌,男,汉族,1968年2月生,山东济南人,1986年12月加入中国共产党,1989年7月参加工作,在职博士研究生学历。1985...
乌拉孜别克·热苏力汗任青海省交通厅厅长 朱龙翔任商务厅厅长(简历)
朱龙翔为青海省商务厅厅长。免去:毛占彪的青海省交通运输厅厅长职务;乌拉孜别克·热苏力汗的青海省商务厅厅长职务。乌拉孜别克·热苏力汗简历乌拉孜别克·热苏力汗,男,哈萨克族,1969年11月生,新疆呼图壁人,1993年7月参加工作,1992年5月入党,博士研究生学历(2016年7月中国科学院大学经济与管理学院管理科学与...
徐强任河南省交通运输厅党组书记(简历)
徐强任河南省交通运输厅党组书记(简历)中国经济网郑州7月6日综合报道河南省交通运输厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,徐强已任河南省交通运输厅党组书记(www.e993.com)2024年9月14日。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,徐强,1964年10月生,此前担任河南省交通运输厅副厅长、党组成员。原任河南省交通运输厅党组书记...
韩英伟不再担任海南省卫健委主任 林东不再担任省交通厅厅长(图|...
韩英伟简历韩英伟,男,1961年10月出生,海南文昌人,汉族,大学学历,副主任医师,1984年6月参加工作,1984年6月加入中国共产党。历任海南医学院院长助理(正处级);省药品监督管理局副局长、党组成员;省食品药品监督管理局副局长、党组成员;省食品药品监督管理局副局长(副厅级)、党组成员、纪检组组长;海南省卫生厅副厅长...
浙江省公安厅交通管理局原一级高级警长冯金寿被开除党籍
按规定取消退休待遇;收缴其违纪违法所得;由丽水市莲都区监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。冯金寿简历:冯金寿,男,汉族,1961年8月出生,在职大学文化,中共党员。曾任浙江省公安厅治安总队科长、副总队长,交通管理局副局长、一级高级警长。2021年7月退休。
安徽16地级市委书记、市长名单(图/简历)
(按安徽省行政区划排序)合肥市虞爱华安徽省委常委、合肥市委书记简历虞爱华,男,汉族,1965年9月生,安徽天长人,1989年7月参加工作,1988年10月加入中国共产党,省委党校研究生学历,哲学学士学位。1985.09--1989.07,在安徽大学哲学系哲学专业学习;1989.07--1992.09,合肥市委办公室工作(其间:1989.07--1990.10,先后在...
山西省交通厅厅长张志川任晋城市委书记/简历
2005.11--2009.05山西省交通厅副厅长、党组成员2009.05--2011.02山西省交通运输厅副厅长、党组成员2011.02--2011.03山西省政府外事侨务办党组书记2011.03--2017.01山西省政府外事侨务办主任、党组书记2017.01--2017.12山西省交通运输厅厅长、党组书记