中央批准:他任省委常委!中央决定,五户中央企业领导班子调整
据中建集团官网8月23日消息,中央决定:吴爱国同志任中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理。公开简历显示,吴爱国出生于1968年10月,教授级高级工程师,大学学历,硕士学位。他曾在中建二局、中国建筑股份有限公司、中国建设基础设施有限公司等工作,2021年6月任中建一局党委书记、董事长。——郝立谦任中国联通集团副总经...
中建集团15家子公司19名高管职位变动!
刘志刚同志任中建一局华北公司党委书记、董事长;不再担任中建一局华北公司党委副书记、总经理职务。中建六局7月16日消息,近日,中建六局六建公司第六分公司召开干部大会。会上,人力资源部(干部人事部)经理宣读了公司党委关于第六分公司主要领导任职的决定:任命张征为中建六局第六工程建设有限公司第六分公司总经理。
中建三局党委任命西南公司主要领导职务
程景栋同志任中建三局集团西南有限公司党委书记、董事长。(内容来源丨中建三局干部人事部)
央企领导调整:8家企业16位干部职务任免!
中建七局交通公司:2024年5月7日,刘波同志任交通公司党委副书记、总经理;付欢同志不再担任交通公司党委副书记、总经理职务,另冇任用。中铁二院5月9日,中铁二院召开干部大会。会上,人力资源部(党委干部部)副部长周翔宣读了任免通知:谢毅不再担任中铁二院总工程师职务,任中铁二院党委副书记、董事,为总经...
5家建筑央企领导班子调整,15位领导职位任免!
郭惊同志任中建三局集团北京有限公司山西分公司党支部书记、总经理。中建五局2024年4月3日,中建五局分别召开了中建不二幕墙和中建五局装饰公司干部大会,并宣布了其领导班子主要领导任命决定:宋旭坤同志任不二公司党委副书记、总经理。李亚尊同志任装饰公司党委副书记、总经理...
7大央企,8人履新|刘伟平|党委书记_网易订阅
2024年4月12日,中国建筑集团有限公司召开领导班子(扩大)会议(www.e993.com)2024年9月21日。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国建筑集团有限公司总经理调整的决定:文兵同志任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记;免去张兆祥同志的中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。相关职务任免,按有关...
中企人事调整 | 中建港航局等9户企业主要领导人员职务任免
中建港航局2023年6月30日,中建港航局集团有限公司召开中层及以上管理人员大会。集团宣布了关于中建港航局集团有限公司主要领导调整的决定:陈浩同志任中建港航局集团有限公司党委书记、董事长;因年龄原因,王连生同志不再担任中建港航局集团有限公司党委书记、董事长职务;李未同志不再担任中建港航局集团有限公司党委副书记、...
央企人事丨南方电网、中建集团领导人员职务任免
中国建筑集团有限公司总经理任职2022年1月21日下午,中国建筑集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中组部领导委托,中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国建筑集团有限公司总经理补充的决定:张兆祥同志任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。有关职务任命按照有关法律和章程的规定办理。
中建集团领导班子成员调整
中建集团干部人事部负责同志宣布了中建集团党组关于中建二局总经理调整的决定:魏德胜同志任中国建筑第二工程局有限公司党委副书记、董事、总经理刘建民同志不再担任中国建筑第二工程局有限公司党委副书记、董事、总经理职务中建二局总部领导团队成员:石雨党委书记、董事长...
【官宣】中建三局党委调整华南公司主要领导职务
官宣中建三局党委调整华南公司主要领导职务经中建三局党委研究决定:吴建文同志任中建三局华南有限公司党委书记、董事长。原标题:《官宣中建三局党委调整华南公司主要领导职务》