吉安市人民政府关于匡晓卫等同志职务任免的通知
匡晓卫为市行政服务中心管委会主任;匡文春为市教育体育局副局长;廖发香为市扶贫办公室副主任(试用期一年)。免去:匡文春的市扶贫办公室副主任职务。2020年11月1日(此件主动公开)
吉安市政府公布一批领导干部职务任免
匡晓卫的市行政服务中心主任职务;罗明群的市行政服务中心副主任职务;吴文强的市住房公积金中心副主任职务;李茂军的市林业事业发展服务中心主任职务;诸流明的市建筑设计规划研究院院长职务;罗忠华的井冈山经济技术开发区管委会常务副主任职务;郭尚鑫的吉安高新技术产业开发区管委会副主任职务;周征生的泰和高新技术产业...
江西两地公示、补选7名领导干部
匡晓卫,男,1968年10月出生,中共党员,省委党校研究生学历,现任泰和县委常委、副县长,拟任市直单位正县级领导职务;刘义海,男,1970年3月出生,中共党员,大学学历,现任市纪委常委,拟任市直单位正县级领导职务;廖发香,女,1980年12月出生,中共党员,在职大学学历,现任市扶贫办规划调度科科长,拟任市直单位副县级领导职务;...
江西42个县市区新一届党委班子名单公布!还有一市任免一批干部
匡晓卫当选为中共青原区第五届委员会书记;曾昭君、谢晓东当选为中共青原区第五届委员会副书记。余江区8月31日,中国共产党余江区第二届委员会一次全会,选举产生:罗卫国、方淼滨、李文、刘东才、蔡立新、李海东、吴建华、琚新发、毛伟卿、邓莉霞、刘峰为中国共产党余江区第二届委员会常务委员会委员;罗卫国...
【人事】江西多地一批人事变动_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
匡晓卫为市行政服务中心管委会主任;匡文春为市教育体育局副局长;廖发香为市扶贫办公室副主任(试用期一年)。免去:匡文春的市扶贫办公室副主任职务。来源:江西人大、吉安市人民政府网*微信改版后,好多人都说找不到小布了,为了第一时间收到推送,...
吉安抚州任免一批领导干部
匡晓卫的市行政服务中心主任职务;罗明群的市行政服务中心副主任职务;吴文强的市住房公积金中心副主任职务;李茂军的市林业事业发展服务中心主任职务;诸流明的市建筑设计规划研究院院长职务;罗忠华的井冈山经济技术开发区管委会常务副主任职务;郭尚鑫的吉安高新技术产业开发区管委会副主任职务;周征生的泰和高新技术产业园区...
江西两地一批人事变动|人民检察院|王琳|九江市|吉安市|检察员...
匡晓卫为市行政服务中心管委会主任;匡文春为市教育体育局副局长;廖发香为市扶贫办公室副主任(试用期一年)。免去:匡文春的市扶贫办公室副主任职务。武宁县武宁县第十六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议,于2020年11月26日任命:王琳为武宁县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,决定代理武宁县人...
吉安各县(市、区)常委班子大调整 有你认识的吗?
曾亮任新干县委委员、常委、副书记,免去其遂川县委副书记、常委、委员职务;谭晓艳任新干县委委员、常委、副书记,免去其永丰县委常委、委员职务;罗新苟任新干县委委员、常委(列罗国华同志之后);夏剑峰、廖文来任新干县委委员、常委;周小健任新干县委委员、常委,免去其市发改委党组成员职务;...
邹海松、吴建红任吉安市遂川县人民政府副县长
古秋云、谭月琴的遂川县人民政府副县长职务。决定任命:任命邹海松、吴建红为遂川县人民政府副县长。邹海松同志简历邹海松,男,汉族,江西永丰人,1976年9月出生,1998年9月参加工作,2002年12月加入中国共产党,大学学历。现任遂川县人民政府副县长。曾任吉安市青原区委督查室主任、区委办公室副主任,吉安市委办公室正...