河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长1992.04--1997.05虞城县人大常委会办公室副主任、教工委主任1997.05--1997.10虞城县稍岗乡党委副书记、副...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商丘市第五届委员会举行第一次全体会议,杜新军...
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;2003年11月至2008年3月,任中共安阳市委常委...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
张笑东接替张广智任安阳市委书记 马林青拟任市长(图|简历)
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2006.05—2009.05河南省南阳市卧龙区委常委、副区长2009.05—2011.09河南省西峡县委副书记、县长(2008.09-2011.06在华中科技大学工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位)2011.09—2011.12河南省西峡县委书记、县长2011.12—2014.03河南省西峡县委书记
【政事】河南六地市最新人事任免
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障...
河南安阳前市委书记张笑东涉严重违纪被立案调查 任期未满1年
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...
河南安阳市委书记上任未满一年
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...