当过6年县委书记的廖敏,不仅个人违纪违法,还对干部失管失察,造成...
2005年4月,廖敏任汶川县委副书记、县政府县长。2010年2月,廖敏调离汶川,后历任阿坝州政府副秘书长、办公室主任、应急办主任,州城建局党组书记、局长等职。2014年12月,廖敏任红原县委书记,2021年1月任阿坝州人大常委会党组成员、秘书长,州人大机关党组书记,至被查。当时,与廖敏搭档,担任红原县县长的是嘉央罗...
落马县委书记履责不力 造成县长、政法委书记等11人被查
公开资料显示,廖敏早年在岷江木材水运局和马尔康林业局工作。2005年起,相继任四川汶川县委副书记、县政府县长,阿坝州政府副秘书长、办公室主任,阿坝州城乡规划建设和住房保障局局长、党组书记等职务。2014年,廖敏调任红原县委书记,2021年转任四川省阿坝州人大常委会党组成员、秘书长,机关党组书记,直至2023年12月被查...
赵浩宇当选资阳市市长;自贡、泸州、南充、雅安、阿坝、甘孜、凉山...
夏茂辉当选茂县人民政府县长8月28日,阿坝州茂县第十六届人民代表大会第四次会议举行,夏茂辉当选为茂县人民政府县长。吴柯任冕宁县人民政府副县长、县公安局局长8月23日,冕宁县第十七届人民代表大会常务委员会第十八次会议召开,会议表决通过,任命吴柯同志为冕宁县人民政府副县长、县公安局局长。胡道生任昭觉县人民...
原县委书记,被处分!也曾任汶川县县长
2005年4月,廖敏任汶川县委副书记、县政府县长。2010年2月,廖敏调离汶川,后历任阿坝州政府副秘书长、办公室主任、应急办主任,州城建局党组书记、局长等职。2014年12月,廖敏任红原县委书记,2021年1月任阿坝州人大常委会党组成员、秘书长,州人大机关党组书记,至被查。“上官汇”注意到,在汶川曾与廖敏搭班子的县委...
四川7名干部履新 担任县级领导
夏茂辉当选阿坝州茂县县长8月28日,阿坝州茂县第十六届人民代表大会第四次会议举行,夏茂辉当选茂县人民政府县长。范洪春任冕宁县委副书记,提名任县长8月28日,凉山州冕宁县召开全县干部大会,宣布四川省委组织部、凉山州委决定:范洪春同志任中共冕宁县委委员、常委、副书记,提名范洪春同志任冕宁县人民政府县长。提名免...
攀枝花、绵阳、广元、乐山、巴中、阿坝、甘孜最新人事→
向阳,男,藏族,中共党员,1980年8月生,研究生,现任稻城县委常委、政府常务副县长(www.e993.com)2024年9月20日。拟任县(市)党委副书记。张丹,女,藏族,1977年6月生,大专,现任州委组织部公务员二科科长、四级调研员。拟任副县级领导职务。彪青多吉,男,藏族,中共党员,1973年2月生,大专,现任道孚县水利局党组书记、局长、四级调研员。拟任副...
四川省一地两任县委书记先后被查
卞思发任金川县县长时,任县委书记的是张海清,他也在本月刚刚官宣“落马”。张海清(资料图)1961年出生的张海清,曾历任四川省阿坝州地质矿产黄金局副局长、理县县委副书记、阿坝州政府副秘书长(正县级)、阿坝州劳动和社会保障局局长。2010年6月,张海清任金川县委书记。他与卞思发共事5年后,2016年3月,国家林业局...
“85后”清华博士拟任副厅级领导职务 任县委书记三年当地GDP实现...
公开资料显示,刘今朝,男,满族,1986年3月出生,研究生学历、博士学位,讲师,中共党员,现任中共青神县委书记,主持县委全面工作。其履历显示,他曾任阿坝州发展和改革委员会党组成员、副主任;九寨沟县委常委、副县长;在担任九寨沟县委副书记、县政府副县长期间还担任阿坝州委、州政府政策研究室主任;后担任中共青神县委副书记...
阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发 接受纪律审查和...
阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发涉嫌严重违纪违法,目前正接受阿坝州纪委监委纪律审查和监察调查。卞思发简历卞思发,男,羌族,1970年4月生,四川茂县人,在职研究生学历。1992年7月参加工作,1992年5月加入中国共产党。1992年7月至1995年8月,先后在理县杂谷脑镇、县委组织部工作;...
贪乱心志 欲迷人眼 四川省阿坝州人民政府原副秘书长靳东严重违纪...
靳东,男,1970年7月出生,1991年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党。曾任四川新康石棉劳动改造管教总队二中队干事、副中队长;阿坝藏族羌族自治州金川县马尔邦乡公安司法助理;金川县委办公室秘书、副主任、主任干事;小金县委常委、宣传部部长;小金县委常委、常务副