干永平、余平辉、胡甲文任湖北省公安厅副厅长
据湖北省公安厅网站更新显示,干永平、余平辉、胡甲文已任湖北省公安厅党委委员、副厅长。湖北省公安厅资料显示,干永平,男,1961年4月出生,此前担任湖北省公安厅治安总队总队长。而据黄石市政府网和咸宁市政府网信息,目前,余平辉仍担任黄石市副市长,市公安局局长、党委书记、督察长;胡甲文仍担任咸宁市副市长,市公安局...
曾向阳任湖北省政府办公厅主任
曾向阳任湖北省政府办公厅主任“湖北省通信管理局”公众号消息,8月15日上午,湖北省通信管理局召开2024年全省信息通信行业反诈工作电视电话会议。省政府副秘书长、办公厅主任曾向阳出席会议并讲话。上述消息显示,曾向阳已任湖北省政府办公厅主任。曾向阳出生于1970年,1996年进入湖北省纪委工作,1999年以后又先后在湖北...
湖北省人大常委会决定任命名单
湖北省人大常委会决定任命名单7月25日下午,湖北省第十四届人大常委会第十一次会议表决通过,决定:任命王太晖为省政府秘书长;任命李述永为省人力资源和社会保障厅厅长;任命龙小红为省商务厅厅长;任命克克为省文化和旅游厅厅长。来源:湖北日报
湖北省政府秘书长调整
湖北省第十四届人大常委会第十一次会议表决通过,决定任命李述永为省人力资源和社会保障厅厅长。资料图公开资料显示,李述永,女,汉族,湖北枣阳人。1968年7月生,华中师范大学教育学原理专业在职博士研究生学历,教育学博士学位。1990年7月参加工作,1993年9月加入中国共产党。李述永此前任湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长。
李述永任湖北省人社厅党组书记 此前担任省文化和旅游厅厅长
中国经济网武汉7月22日综合报道湖北省人力资源和社会保障厅官方网站“领导简介”栏目近日进行更新,据最新名单显示,李述永已任湖北省人社厅党组书记。李述永,女,1968年7月生,曾任武汉市委常委、宣传部部长,湖北省委统战部副部长(协助部长负责日常工作),湖北省妇联党组书记、主席等职务,2022年任湖北省文化和旅游厅党组...
...后湖北最新表态:首批融资需求3月底落地,白名单项目要“应贷尽...
国常会后首个表态省份湖北通报申报“白名单”项目403个湖北监管局今日介绍,3月21日下午,湖北省住房和城乡建设厅、国家金融监督管理总局湖北监管局联合召开城市房地产融资协调机制工作调度电视电话会议,省住建厅厅长刘丰雷,国家金融监督管理总局湖北监管局局长庞雪峰,省政府办公厅副主任郭斌出席会议并讲话(www.e993.com)2024年9月17日。据介绍...
杨彪已任湖北省禁毒委副主任、公安厅副厅长
上述消息显示,杨彪已经出任湖北省禁毒委副主任、公安厅副厅长。公开资料显示,杨彪,男,汉族,1971年3月出生,湖北沙洋人,1991年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,在职大学学历,武汉大学法学专业毕业。杨彪曾任湖北省公安厅治安总队总队长,襄阳市委常委、市公安局党委书记、局长,湖北省公安厅党委委员、副...
李丽任湖北省民政厅厅长
据“湖北人大”微信公众号消息,9月27日,湖北省第十四届人大常委会第五次会议表决通过:决定任命李丽为省民政厅厅长。此前,李丽任黄石市政府副市长、九三学社黄石市委会主委、市红十字会会长。李丽(资料图)据公开简历,李丽,女,汉族,1972年11月生,大学、历史学学士,九三学社社员。李丽1995年从武汉大学历史专业...
湖北最新人事任免!涉正厅级干部
今年8月,湖北省委组织部发布干部任前公示,其中,李丽拟提名为省政府组成部门正职人选。原任湖北省民政厅党组书记、厅长陈昌宏,已任湖北省委副秘书长、省委办公厅主任。现任湖北省民政厅党组书记杨泽发,此前任武汉市副市长。李丽简历李丽,女,汉族,1972年11月出生于河南邓州,籍贯河南邓州,1995年7月参加工作,武汉大...
湖北省民政厅副厅长易先荣落马,由天门市委书记调任仅4个月
2021年6月,易先荣履新天门市委书记,至2023年11月调任湖北省民政厅副厅长。天门市位于湖北省中南部,江汉平原北部。1994年10月24日,经国务院批准,湖北省政府下发鄂政发〔1994〕143号文件,决定天门市实行省辖直管。此番通报被查前,易先荣最近一次公开亮相是在3月6日上午检查武汉民政职业学院2024年春季开学工作情况。