杭州市城乡建设委员会领导班子
董天乐,中共党员,1992年8月参加工作,历任杭州市城乡建设委员会党委委员、杭州市市区河道整治建设中心主任,杭州市城乡建设委员会党委委员、杭州市保障性住房建设管理办公室主任,杭州市城乡建设委员会党组成员、副主任,杭州市城乡建设委员会党组副书记、副主任,杭州市城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等...
王守睿任深圳市委常委(图|简历)
王守睿,1966年5月生,曾任深圳市人民政府口岸办公室党组书记、主任等职,2021年任宝安区委书记,2023年7月任深圳市副市长、宝安区委书记。王守睿简历王守睿,男,汉族,1966年5月生,山东菏泽人,1987年11月加入中国共产党,1988年7月参加工作,中央党校经济学(经济管理)专业,工学学士,政工师、讲师。研究生学历。...
近期湖北最新人事变动!涉及厅级干部
郑会军曾长期任职湖北省政府办公厅,2020年9月任十堰市副市长,2022年任十堰市委组织部部长。郑会军简历郑会军,男,汉族,湖北京山人,1976年1月出生,研究生学历,管理学博士,1997年6月参加工作,1995年12月加入中国共产党。1993.09—1997.06?? 湖北大学人文学院汉语言文学专业学习1997.06—2000.07?? 湖北省...
中国人民政治协商会议第十三届全国委员会主席副主席简历
高云龙简历高云龙,男,汉族,1958年12月生,山东莱芜人,1985年5月参加工作,民建成员,清华大学化工系化工专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。现任十三届全国政协副主席,中华全国工商业联合会主席、中国民间商会会长,中国光大集团股份公司副董事长、总经理,民建北京市主委。1978-1982年华东化工学院化工系化...
新一届福州市委领导班子亮相!林宝金为市委书记,吴贤德、林建为...
陈云水简历陈云水陈云水,男,汉族,1969年9月出生,福建漳州人,1992年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党,福建农林大学农业推广专业毕业,大学学历,农业推广硕士学位。现任福州市委常委、市纪委书记,市监委主任。1988.09——1992.07,福建农学院学生;1992.08——1993.08,福建省云霄县陈岱镇团委干部;...
山东港口日照港领导班子调整!
6月2日,山东港口日照港召开领导干部会议,宣布省港口集团党委关于山东港口日照港领导班子调整的决定:张江南不再担任山东港口日照港总经理,牟伟任山东港口日照港党委副书记、董事、总经理(www.e993.com)2024年9月21日。牟伟简历曾任日照市市政设计院助工;日照市建委城建科科员;日照市建委城建科副科长;日照市建委城建科科长;日照市园林管理局局长;...
山东港口四大集团领导班子“一把手”全部调整,有何看点?
在去年底,青岛港集团领导班子率先调整,担任山东港口集团总经理、党委副书记一职的李奉利不再兼任青岛港集团“一把手”的职务。公开简历资料显示,李奉利,男,汉族,1965年12月生,山东青岛人,中共党员,2006年毕业于中国海洋大学港口与海岸及近海工程专业,在职研究生学历,工学博士学位。李奉利长期在青岛市政府部门任职,曾担任...
乐山新一届市人大、市政府领导班子简历
郭捷简历郭捷,女,汉族,1966.05生,四川乐山人,中共党员,1986.07参加工作,讲师,大学。1983.09-1986.07乐山师范学院政史系学习1986.07-1992.03乐山师范学院政史系学生辅导员、团总支书记(其间:1991.12华东师范大学助教进修班结业)1992.03-1995.09乐山师范学院党委组织部、宣传统战部干部...
我国8个民主党派新一届领导人产生(附简历)
据统计,由85人组成的各民主党派中央新一届领导班子,平均年龄59.9岁,其中,两院院士15人、54人拥有博士学位。一批有着行政领导经历或党务工作经历的高层次专家学者被充实到新一届领导班子中。据了解,此次各民主党派全国代表大会共选举产生新一届中央委员1531名、中央常委365名,其中,中央委员平均年龄约为54.5岁,中央常...
2023河南城建学院招聘工作人员32人公告
(6)个人简历一份。现场资格确认时间另行通知,请关注河南城建学院人事处网站公布的相关信息。(如因本人不及时查阅相关招聘信息,造成的后果,责任自负)。通过现场报名确认和资格核查的应聘人员方可取得笔试资格。资格审查贯穿招聘全过程,一旦查实应聘人员资格不符或弄虚作假,随即取消应聘资格。