陕西省政府部分领导调整后分工明确
据陕西省政府门户网站“政府领导”栏目介绍,本轮调整后,陕西省政府领导班子分工如下:省长娄勤俭:领导省政府全面工作,分管省财政厅、省审计厅。常务副省长姚引良:负责省政府常务工作和发展改革、人力资源和社会保障、编制、金融、监察、税务、电力以及关天规划实施和西咸新区、陕北能源化工基地建设、陕南循环发展方面...
陕西省政府调整部分领导分工 姚引良任常务副省长(图|简历)
6月18日,陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议决定任命姚引良为陕西省副省长。原任陕西省委常委、常务副省长江泽林今年4月已调任国务院副秘书长(相关报道)。姚引良简历姚引良,1956年7月生,男,汉族,陕西户县人,1977年3月参加工作,1975年1月加入中国共产党,在职研究生学历,管理学博士,教授。历任...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
邹震,男,汉族,1964年10月生,陕西安康人,1984年6月加入中国共产党,1985年8月参加工作,中国人民大学哲学系哲学专业毕业,大学学历,公共管理硕士学位,研究实习员。1981年9月至1985年7月在中国人民大学哲学系哲学专业学习;1985年8月起先后在全国总工会工运研究所、政策研究室、法律工作部、保障工作部工作,历任科员、...
5名干部(拟)任厅级新职,2位女干部
近日,陕西省政府网站发布干部任免通知,任命窦敬丽为杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会主任(兼)。窦敬丽曾于2023年1月升任陕西省副省长(资料图)公开简历显示,窦敬丽出生于1970年3月,山东东平人,中共党员,在职研究生,中国农业大学土地资源管理博士。窦敬丽2008年底任国土资源部土地利用管理司副司长。2016年4月派驻...
陕西省人民政府省长、副省长
徐大彤,男,汉族,1970年2月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委副书记。叶牛平,男,汉族,1967年12月生,研究生,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员。戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员。
陕西新任命7位省政府组成部门一把手
▌杨政国,任陕西省司法厅厅长杨政国,1967年12月生,中共党员,全日制大学学历,在职公共管理硕士(www.e993.com)2024年9月21日。曾长期在纪检监察系统工作,曾任省纪委、监察厅执法监察室副处级纪检监察员,省纪委、监察厅执法监察室正处级纪检监察员、挂职任榆林市纪委副书记,汉中市纪委副书记、监察局局长,市政府党组成员,省纪委、监察厅第三纪检监...
最新陕西省政府领导名单和简历
最新陕西省政府领导名单和简历2020-07-0311:20来源:经济日报-中国经济网刘国中中央委员,副书记、省长梁桂常委、常务副省长魏增军副省长,省政协副主席赵刚副省长胡明朗副省长、公安厅长徐启方副省长,宝鸡市委书记方光华副省长徐大彤副省长程福波副省长方玮峰秘书长(责任编辑:伊一)...
陕西省第十四届人大常委会主任、副主任
赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任二十届中央委员,陕西省委书记,省人大常委会主任。庄长兴,男,汉族,1962年11月生,中央党校研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组书记。郭青,男,汉族,1963年7月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组成员。
陕西省政协主席、副主席名单+简历
韩勇辞任陕西省政协主席李晓东、李冬玉辞任副主席闫超英辞任秘书长魏增军当选陕西省政协副主席(图|简历)[2020/01]陕西省政协副主席王卫华不再担任省扶贫办主任[2019/06]陕西省新一届政协主席、副主席、秘书长简历[2018/01]张道宏、杨冠军、王卫华、刘宽忍、王二虎新任陕西省政协副主席...
陕西省卫生健康委员会领导名单
工作简历:余立平,男,汉族,1979年9月出生,江西临川人,中共党员,研究生学历。1999年7月参加工作,历任陕西省政府办公厅人事办公室副主任(正处级),陕西省卫生和计划生育委员会党组成员、副主任。2018年10月任陕西省卫生健康委员会党组成员、副主任。马光辉党组成员、副主任、一级巡视员工作分工:负责疾病预防控制、卫生...