简历公布!甘肃省最新任命2名副市长!
2006.03—2006.09天水市秦州区太京镇党委副书记兼人大主席;2006.09—2010.05天水市秦州区关子镇党委书记兼镇长;2010.05—2010.07待安排2010.07—2010.09中共天水市秦州区委办公室副主任;2010.09—2011.09中共天水市秦州区委办公室主任;2011.09—2013.05天水市秦州区政府副区长;2013.05—中共天水市秦州区委常委、玉泉镇...
王东红任天水市委常委、秦州区委书记(简历)
王东红简历王东红,男,汉族,生于1968年10月,甘肃省甘谷县人,中共党员,研究生学历,1990年7月参加工作。1986.09—1990.07在西北农业大学农业建筑与环境工程专业学习;1990.07—1995.12在天水市规划管理处工作;1995.12—2000.08任天水市规划管理处副主任;2000.08—2002.03任天水市规划局副局长(副县级);2002.03—...
张明泰任天水市副市长 雷鸣接任秦州区委书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,张明泰此前担任天水市委常委、秦州区委书记。张明泰简历张明泰男,汉族,1962年3月出生,甘肃靖远人,中央党校大学学历,中共党员。1982年8月至1995年8月先后在白银市靖远县水泉中学、靖远县政府办公室、靖远县体改委、靖远县曹岘乡、靖远县三滩乡工作,历任中学教师、政府办...
何东任临夏州委副书记 马相忠不再担任(图|简历)
2002.01-2003.04天水市建委副主任2003.04-2006.12天水市建设局副局长2006.12-2010.12天水市规划局局长2010.12-2011.01天水市麦积区委副书记、区长候选人2011.01-2013.04天水市麦积区委副书记、区长2013.04-2013.05天水市秦州区委副书记、区长候选人2013.05-2016.08天水市秦州区委副书记、区长2016.08-2016.11...
周继军任庆阳市代市长 卢小亨辞去市长职务(简历)
2010.08—2012.12甘肃省天水市秦州区委副书记、区长,天水经济技术开发区管理委员会副主任(兼)(其间,2012.02—2012.05,挂职任南京市玄武区政府党组成员);2012.12—2015.05甘肃省庆阳市副市长;2015.05—2018.07甘肃省审计厅党组成员、副厅长(其间,2017.07-2018.07,挂职任国家审计署金融审计司副司长);...
何东任临夏州代州长 马相忠辞去州长职务(图|简历)
2013.04-2013.05天水市秦州区委副书记、区长候选人2013.05-2016.08天水市秦州区委副书记、区长2016.08-2016.11天水市副市长候选人2016.11-2019.05天水市副市长2019.05-2019.06平凉市委常委、市纪委书记、市监委主任候选人2019.06-2020.01平凉市委常委、市纪委书记、市监委代理主任...
甘肃:新任一名副市长!(简历)
杨栋同志简历杨栋,男,汉族,1978年1月出生,甘肃甘谷人,中共党员,研究生学历,理学学士,管理学硕士。1998.08--2002.07西北师范大学地理科学专业学习2002.07--2002.12毕业待分配2002.12--2006.03天水市秦州区人事局干部2006.03--2009.03天水市秦州区天水镇副镇长...
重磅!甘肃一市跨市调任2名副市长!(附简历)
2005年07月-2010年03月天水市秦州区副区长2010年03月-2011年09月天水市秦州区委常委、副区长2011年09月-2013年04月天水市秦州区委副书记、区委党校校长2013年04月-2013年05月天水市麦积区委副书记、区长候选人2013年05月-2015年12月天水市麦积区委副书记、区长,天水经济技术开发区管委会副...
周伟当选甘肃省武威市市长(图/简历)
2000.04--2001.06天水市委办公室秘书一科科长2001.06--2001.12天水市委办公室副主任、秘书一科科长2001.12--2002.12天水市委办公室副主任2002.12--2004.08天水市委副秘书长2004.08--2006.09天水市委副秘书长、市保密委办公室主任、保密局局长2006.09--2007.01天水市秦州区委副书记、区政府代区长...
王东红任中共天水市秦州区委书记
2021年4月19日上午,秦州区召开全区领导干部大会,宣布省委、市委关于秦州区委主要领导同志任职决定:王东红同志任中共天水市委常委,秦州区委委员、常委、书记、区人武部党委第一书记;雷鸣同志不再担任中共天水市委常委,秦州区委书记、常委、委员、区人武部党委第一书记职务。