河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
1997.10--2002.04虞城县稍岗乡党委书记2002.04--2006.05商丘市睢阳区政府副区长(1999.09--2002.06河南农业大学作物栽培与耕作专业学习,获农学硕士学位)2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--201...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商...
河南省脱贫攻坚先进个人名单(1100名)
郭浩新安县磁涧镇党委副书记周明华新安县石井镇郭凹村驻村第一书记,新安县司法局基层股股长许学力洛阳市孟津区扶贫开发办公室党组书记、主任黄绍鹏洛阳市孟津区城关镇徐岭村驻村第一书记,孟津区城市管理局驻村办主任朱蕾洛阳市偃师区委常委、常务副区长李向峰洛阳市偃师区府店镇车李村驻村第一书记,...
张笑东接替张广智任安阳市委书记 马林青拟任市长(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长1992.04--1997.05虞城县人大常委会办公室副主任、教工委主任...
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
【政事】河南六地市最新人事任免
代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障局局长。任命:华道乾、管尧、杨忠良同志为商丘市人民检察院检察员。
河南安阳市委书记张笑东涉嫌严重违纪被立案调查
1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市人民政府常务副市长。2008年4月7日安阳市第十一届人大常委会第二十七次会议通过任命张笑东为安阳市人民政...