国家卫健委领导名单
2006.12-2011.03天津市河西区委副书记(2005.09-2009.06在南开大学周恩来政府管理学院社会学专业在职研究生学习,获法学博士学位;2007.09-2008.01在中央党校第7期中青年干部培训班学习)2011.03-2012.07天津市民政局副局长,市社会组织工委书记(兼)、市社会团体管理局局长(兼)2012.07-2013.03天津市民政局副局长、党组副...
山东省昌邑市四大班子主要领导简介
孙波,男,汉族,1973年2月出生,山东安丘人,1993年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,大学学历。现任昌邑市委副书记、市长。孙波3、市人大常委会主任:李中福李中福4、市政协主席:李明杰李明杰
最新!山东17地市领导名单出炉!
2000.03—2001.01,上海市松江区五库镇党委书记、镇长;2001.01—2001.11,上海市松江区泖港镇党委书记;2001.11—2001.12,上海市松江区计委主任、党组书记;2001.12—2004.03,上海市松江区发展计划委员会主任、党组书记,松江区人民政府副区长兼松江工业园区管委会主任、出口加工区管委会主任、科技园区管委会主任,松江经济技术开...
山东省委常委领导班子最新排名及分工(附简历)
1990.06枣庄市公安局政治部副主任、正科级侦察员1994.07枣庄市公安局山亭区分局局长、党委书记1995.11枣庄市公安局交警支队支队长、政委1996.10枣庄市公安局交警支队支队长1999.01枣庄市公安局党委委员、交警支队支队长2000.12枣庄市人民检察院副检察长、党组成员2001.04枣庄市峄城区委副书记,区政府区代区长2002.01枣...
交通运输部领导名单
2021年2月任长江航务管理局局长、党委副书记;2022年11月任交通运输部党组成员、副部长。王刚简历王刚,男,汉族,1971年1月生,山东龙口人,1996年11月参加工作,1993年3月加入中国共产党,哈尔滨工业大学固体力学专业研究生毕业,工学博士,研究员级高级工程师。
西藏自治区党委常委名单及最新排名 2021现任常委简历
2013.04—2016.08西藏自治区党委常务副书记,区党委党校校长2016.08—2016.09西藏自治区党委书记,区党委党校校长2016.09—西藏自治区党委书记,西藏军区党委第一书记,区党委党校校长十二届全国人大代表洛桑江村简历洛桑江村,男,藏族,1957年7月生,西藏察雅人,1978年12月加入中国共产党,1976年2月参加工作,中央党...
青岛市市南区公安局局长何金明被查
于兹顺简历:于兹顺,男,汉族,1974年10月生,山东昌邑人,在职大学学历,1992年9月参加工作,2004年6月加入中国共产党。曾任青岛市公安局市北分局民警、科员、副主任科员,巡逻警察大队十一中队副中队长、十四中队副中队长,刑事侦查一大队六中队指导员等职。2018年9月任青岛市公安局市北分局刑事侦查一大队六中队指导员、...
吉林省长春市原副市长、市公安局原局长高学章接受审查调查
据吉林省纪委监委消息:长春市原副市长、市公安局原局长高学章涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。高学章简历高学章,男,汉族,1952年8月出生,山东昌邑人,1971年11月参加工作,1975年10月加入中国共产党,大学学历。1993年1月,任长春市二道河子区副区长;1994年6月,任长春市二道河子区人民检察院代检...
当了6年长春市公安局局长的他,退休近4年被查
2003年12月,高学章入列长春市委常委,2005年任长春市公安局局长,次年任长春市副市长兼市公安局局长。2011年7月,他卸任长春市公安局局长职务。2013年1月,高学章任吉林省人大常委会委员,2016年1月退休,至今次被查。高学章简历高学章,男,汉族,1952年8月出生,山东昌邑人,1971年11月参加工作,1975年10月加入中国共产...
济宁市公安局局长周凤文任副市长 白山任市委常委(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,周凤文此前担任济宁市副市级干部、市政府党组成员,市公安局局长、党委书记、督察长;白山曾任济宁市人民政府副市长,今年2月起任济宁高新区党工委书记,7月出任济宁市委常委。周凤文简历周凤文,男,1964年10月生人,汉族,山东昌邑人,大学学历,1987年7月参加工作,1989年12月入党...