5厅干履新,4位副市长上任
2015年12月,东宁撤县设市,王继武任东宁市委副书记、统战部部长,3年后调任牡丹江市爱民区委副书记、区长。2020年8月任绥棱县委书记。张冲林任淮安市副市长据“淮安发布”微信公众号消息,10月25日上午,江苏淮安市九届人大常委会第十四次会议第二次全体会议召开,会议决定任命:张冲林同志为淮安市人民政府副市长。...
牡丹江市拟任职干部公示名单
现任东宁市委常委、宣传部长,拟任市委新闻传媒中心总编。康昊鹏,男,汉族,1978年6月出生,1999年7月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校公共管理专业毕业,研究生学历。现任林口县发展和改革局局长、党组书记,林口县委财经委员会办公室主任,拟推荐为林口县副县长人选。葛建军,男,汉族,1982年3月出生,2004年12月参加工作...
公示名单(照片、简历)
吴庆兰,女,汉族,1965年8月出生,研究生学历,黑龙江东宁人,1986年9月参加工作,中共党员,现任牡丹江市政协党组成员、副主席候选人。1986.09共青团东宁县委办公室干事1988.02共青团东宁县委办公室副主任(其间:1987.09-1990.07黑龙江省委党校党政干部专修科大专班学习)1991.11共青团东宁县委学少部部长1993.11共青团东...
厦门市六区政府领导班子换届选举全部完成
??2016年6月至今任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任,厦门市发改委主任、党组书记,海沧区委副书记、海沧区政府区长,自贸区厦门片区管委会副主任(兼)、党工委委员。??集美区区长何东宁简历??何东宁,男,福建厦门人(福建同安出生),1965年10月出生,中共党员,中央党校大学学历,助理统计师。??2...
劳茂昌当选江门市蓬江区人民政府区长
劳茂昌简历劳茂昌当选江门市蓬江区人民政府区长。通讯员李伟杰摄1991.09--1995.07五邑大学机械制造工艺与设备专业学习1995.07--1997.07江门市高路华东宁空调有限公司技术员、车间副主任、主任1997.07--2001.01江门市委组织部干部科科员2001.01--2002.11江门市委组织部干部科副主任科员...
牡丹江市政府原副秘书长程鹏严重违纪违法被开除党籍和公职
1996.04—1997.04牡丹江市外贸局办公室主任1997.04—1998.10牡丹江市外贸局工委委员、副局长1998.10—2000.12东宁县政府副县长2000.12—2004.08牡丹江市外贸局局长、外贸工委书记(其间:2001.03—2002.12黑龙江大学财税专业在职大学学习)2004.08—2005.04牡丹江市商务局局长、商务系统工委副书记...
中央追逃办指导下抓获的市政府原副秘书长,被“双开”
据公开简历,程鹏生于1965年6月,辽宁黑山人。长期在牡丹江市工作,历任东宁县副县长、牡丹江市外贸局局长、商务局局长等职。2006年,程鹏任牡丹江市东安区委书记,2010年调任宁安市(县级市)委书记。据牡丹江市政府网站报道,程鹏曾在接受专访时表示,他始终将百姓民生挂在心头,他说,当前把做好扶贫攻坚作为最大的政治...
谷明任长治市纪委书记 马彪不再担任(简历)
经济日报-中国经济网长治5月31日讯据山西长治市纪委官网“领导机构”栏目显示,谷明已出任长治市纪委书记,马彪不再担任。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,谷明出生于1965年5月,此前担任山西省纪委驻省安全生产监督管理局纪检组长、党组成员;马彪,1962年12月生,曾任侯马市委书记,山西省纪委党风室副厅级主任...
李大义任黑龙江大兴安岭地委副书记(图/简历)
2011.07—2011.11中共穆棱市委书记、政府市长2011.11—2013.12中共穆棱市委书记2013.12—2015.01中共东宁县委书记2015.01—2015.02牡丹江市政协副主席候选人、东宁县委书记2015.02—2015.04牡丹江市政协副主席、东宁县委书记2015.04—2015.07中共绥芬河市委书记...
李大义任大兴安岭地委副书记 接替苏春雨任地区行署专员(图|简历)
2011.07—2011.11中共穆棱市委书记、政府市长2011.11—2013.12中共穆棱市委书记2013.12—2015.01中共东宁县委书记2015.01—2015.02牡丹江市政协副主席候选人、东宁县委书记2015.02—2015.04牡丹江市政协副主席、东宁县委书记2015.04—2015.07中共绥芬河市委书记...