中国中铁新一届领导班子产生
2010年11月至2018年6月任中铁上海工程局集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2018年6月至2021年4月任中国中铁总工程师;2021年4月至2021年5月任中国中铁副总裁、总工程师;2021年5月至2023年11月任中国中铁党委常委、副总裁、总工程师;2023年11月至今任中国中铁党委委员、副总裁、总工程师。孔遁毕业于西南交通...
职业新机遇!500强企业招聘信息揭秘
无论是保险、金融还是科技领域,平安都提供了丰富的实习和就业机会,旨在吸引具备创新能力的人才。中铁五局则在招募超过20名员工,涵盖了工程技术、项目管理等多个领域。作为中国最大的基础设施建设企业之一,中铁五局在国内外项目中扮演着重要角色。求职者需要具备相关专业背景,以及良好的沟通能力和团队合作精神。海尔和...
中国建筑、中铁北京工程局、中铁二局领导班子再度调整!
汪海旺,男,1970年5月出生,安徽怀宁人,1994年7月参加工作,硕士学位,1994年3月加入中国共产党,现任中铁二局集团有限公司党委书记、董事长、法人代表,教授级高级工程师。主要工作简历:1994.07--1995.05铁四局四处二段一队见习生;1995.05--1996.05铁四局四处合肥环道工程指挥部见习生、助理工程师;1996....
中铁1-25局的董事长是谁,你知道吗?
现任中铁五局党委书记、董事长。中铁六局:于耀辉于耀辉,现任中铁六局党委书记、董事长。中铁七局:罗育桂罗育桂,男,汉,教授级高级工程师。历任中国铁路工程总公司工程承包部副部长,中国铁路工程总公司青藏铁路常务副指挥长、党工委书记,中国铁路工程总公司工程管理部部长,中铁德商高速公路建设发展有限公司董事长、...
中铁1到25局局长最新履历!
关于建筑好玩、好看的事儿公众号:建筑这些事中铁1~25局公司及一把手中国中铁:下辖中铁一局到中铁十局中铁,1-10局是铁道部的几个工程局改制的。▲部分截图中国铁建:下辖中铁十一到中铁二十五局,中铁11-20局是铁道兵的十个师改制的,中铁21局、22局、23局、24局等是由原
中华全国总工会新当选的领导机构成员简历
男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1987年6月加入中国共产党,1994年5月参加工作,北方交通大学运输管理工程系铁路运输专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师,全国五一劳动奖章获得者(www.e993.com)2024年9月20日。现任十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员,中华全国总工会副主席、书记处书记、党组成员。
千亿央企工程局掌舵人!
中国建筑第五工程局有限公司田卫国,男,汉族,1968年7月出生,中共党员,教授级高级工程师,1991年7月参加工作。现任中建五局党委书记、董事长、法定代表人。2010年获“湖南省建筑业改革与发展先进个人”称号2011年获“全国建筑业优秀企业家”称号2012年获“中国建筑业优秀高级职业经理人”称号...
国铁集团领导一览!更新了!
简历1979.03--1983.08北方交通大学铁道机械系机车电传动专业学习1983.08--1995.02铁道部北京铁路局大同分局大同西电力机务段见习生、技术干部、助理工程师、工程师,技术室副主任(1989.10)、总工程师(1993.04)1995.02--1998.12铁道部北京铁路局大同分局大同西电力机务段段长...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
徐留平简历徐留平,男,汉族,1964年10月生,江苏扬中人,1987年1月加入中国共产党,1988年5月参加工作,北京工业学院化学工程系精细化工专业毕业,研究生学历,管理学博士学位,研究员级高级工程师,全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。1981.09-1985.07江苏化工学院(现常州大学)有机化工系有机化工专业学习...
中铁五局二公司田波:京沪高铁展风采
图为:中铁五局二公司副总经理兼京沪高铁二总队总队长田波(中)在京沪高铁施工现场向检查指导工作的领导作项目施工进展情况汇报。图为:中铁五局二公司副总经理兼京沪高铁二总队总队长田波(中)为京沪高铁项目中铁五局常州制梁厂青年突击队授旗。流血掉肉,也要闯出一条生路...