王建军当选青海省省长(图/简历)
王建军,男,汉族,1958年6月生,湖北十堰人,毕业于中央党校省部级干部在职研究生班政治学专业(中央党校研究生),1978年1月参加工作,1984年3月加入中国共产党。现任青海省委副书记、副省长、代省长,省政府党组书记,兼省委党校校长。第十八届中央候补委员。1978.01--1979.07青海省湟中县汉东公社知青1979.07--1981.09...
王国生当选中共青海省委书记
2007.01——2010.09,中共青海省委常委、西宁市委书记(其间:2005.09——2008.07中共中央党校省部级干部在职研究生班政治学专业学习)2010.09——2010.11,中共青海省委副书记、省委党校校长,西宁市委书记;2010.11——2011.12,中共青海省委副书记、省委党校校长,西宁市委书记兼西宁(国家级)经济技术开发区党工委书记2011.12——2...
强卫当选青海省人大常委会主任 骆惠宁当选省长
强卫,男,汉族,1953年3月生,江苏无锡人,1969年1月参加工作,1975年3月加入中国共产党,中国科技大学管理科学系经济管理专业毕业,在职研究生学历,工学硕士。现任十八届中央委员,青海省委书记,青海省人大常委会主任、党组书记,青海省军区党委第一书记。曾任北京化学试剂研究所六室副主任、副所长,北京化工厂党委书记;1987...
“90后”苏铧烨,已任新职(附简历)
苏铧烨,男,汉族,1990年1月出生,广东省揭阳市普宁市人,2014年7月参加工作,2008年5月加入中国共产党,研究生学历,法学硕士。2008.08—2012.08清华大学法学院法学专业学习2012.08—2014.07清华大学法学院法学专业硕士研究班学习2014.07—2015.06青海省海东市平安县小峡镇政府干部2015.06—2016.02青...
青海省长郝鹏履新国务院国资委党委书记,曾扎根青藏甘40年
2013.4-青海省委副书记、省长,省政府党组书记第十八届中央候补委员。张毅简历张毅,男,汉族,1950年8月出生于黑龙江北安,1969年7月参加工作,中共党员,毕业于东北林学院林业经济系林业经营管理干部专修科,大专学历,高级政工师。历任黑龙江省大兴安岭地区塔河县县长兼塔河林业局局长,塔河县委书记兼塔河林业局党委书记,...
“80后”董玉毅,有新职!16岁考上清华,31岁任县委书记,40岁升正厅
2015年2月,即33岁升任海北州委常委,并继续兼任县委书记(www.e993.com)2024年9月16日。2021年3月,青海省委组织部发布干部任前公示,其中,董玉毅拟提任正厅级领导干部。公示期过后,董玉毅任共青团青海省委书记,直至此次履新。董玉毅简历董玉毅,男,汉族,1981年7月生,中共党员,硕士研究生学历。
鸟成云当选青海省海东市市长(简历)
鸟成云同志简历鸟成云,男,回族,1963年11月出生,青海湟中人,1985年7月参加工作,1985年3月加入中国共产党,省委党校研究生学历,历史学学士。1981.09--1985.07青海民族学院政治系政治专业学习;1985.07--1993.07青海民族学院政治系教师(其间:1990.09—1991.08复旦大学国际政治系行政管理专业进修班学习);...
“70后”赵勇任青海省外办主任、党组书记(图/简历)
今天上午,青海省外事办公室网站对“领导之窗”栏目进行了更新,据“领导成员”简历显示,赵勇为1970年出生的“70后”。此前,赵勇任全国人大常委会办公厅外事局巡视员兼副局长,党支部副书记。赵勇简历赵勇,男,汉族,1970年10月生。山东省菏泽市曹县人。中共党员。清华大学马克思主义理论与思想政治教育专业博士研究生...
何灿任青海省交通运输厅党组书记 何灿简历一览
据青海省交通运输厅网站“领导信息”栏目更新显示,何灿任青海省交通运输厅党组书记、提名为厅长人选。此前,乌拉孜别克·热苏力汗担任青海省交通运输厅党组书记、厅长,日前已任青海省委常委、海东市委书记。何灿,男,汉族,1967年7月生,此前担任青海省政府副秘书长、办公厅一级巡视员。来源:中国经济网...
熊义志任青海省商务厅党组书记 熊义志简历
中国经济网西宁1月31日综合报道青海省商务厅官方网站“领导信息”栏目近日进行更新,据最新名单显示,熊义志已任青海省商务厅党组书记。熊义志,1975年1月生,曾任清华大学校长办公室主任,2016年调青海省,历任青海省人才工作领导小组办公室常务副主任(副厅级),青海省委组织部副部长等职务。此番履新前,熊义志任海西州委...