民政部领导名单
陆治原,男,汉族,1964年8月生,陕西绥德人,1987年11月加入中国共产党,1988年8月参加工作,硕士研究生学历,经济学博士,会计师。1984.09-1988.08陕西财经学院财政系财政专业学习1988.08-1990.09陕西省延安财经学校任教1990.09-1993.07陕西财经学院财政系财政专业学习(研究生)1993.07-1995.03陕西省西安市财政局预算处...
新闻8点见丨吴清出任证监会第十任主席;梅西日本表演赛替补登场
榆林范围内的部分网络主播为达到涨粉带货敛财效果,雇佣张美丽直播、恶意挑逗张美丽骂人、同张美丽合拍低俗不雅视频等方式直播。2月2日,张美丽被绥德县公安局以涉嫌寻衅滋事罪依法执行逮捕,5名参与雇佣张美丽进行低俗直播相关人员被依法行政处罚。(陕西网警官微)阅读全文>>>财经深圳优化住房限购政策2月7日,深...
新闻8点见丨吴清出任证监会第十任主席;梅西日本表演赛替补登场
中国证监会主要领导调整2月7日,中国证监会官宣“换帅”消息,吴清接棒易会满,出任证监会第十任主席,金融出身的他,又回归金融系统。(新京报)阅读全文>>>九部门支持新能源汽车贸易合作发展2月7日,商务部等9部门发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见。《意见》指出,要提升国际化经营能力和水平。鼓励海外研发合...
绥德县委党建工作领导小组2022年度第一次会议召开
绥德县委党建工作领导小组2022年度第一次会议召开6月14日,县委党建工作领导小组2022年度第一次会议召开。主要任务是深入学习贯彻习近平总书记党建思想和组织工作重要论述,认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,传达学习省委、市委党的建设领导小组2022年度第一次会议精神,听取绥德县2021年度党的建设工作情况汇报,研...
商洛1区6县新一届政府领导班子名单公布,有榆林人
以下为本次选举结果的具体名单:??商州区:1正8副区长陈泽勇陈泽勇,1973年11月出生,陕西省石泉县人,大学本科,曾长期在安康市工作,曾任安康市政府督查室副主任,宁陕县委常委、常务副县长等职,2020年6月跨市调动,担任商洛市商州区委副书记、区长。
2020榆林市委常委名单排名 榆林市委领导班子成员简历
先后在岐山县农机管理站、农牧局、孝子陵乡、蔡家坡镇、岐山县政府工作;1998年1月至2000年1月任眉县县委副书记、县长;2000年1月至2001年8月任眉县县委书记;2001年8月至2002年11月任宝鸡市委常委、眉县县委书记(其间:1999年9月至2001年9月参加西北农林科技大学经济管理学院农业经济专业研究生班学习);2002年11月至...
西安新一届市政府领导班子产生,李明远当选市长
限于篇幅,这里单说新一届市政府领导班子。▎市长:李明远▎副市长:吕来升、杨建强、孟浩、仵江、张涌、李启全、肖琦(女、无党派)新一届西安市政府领导班子为“一正七副”格局,有一位女性,是无党派人士。上届市政府领导班子中的和文全、徐明非、肖西亮、姚立军4名副市长已奔赴新的岗位,吕来升、孟浩、张涌、...
绥德县政府领导班子调整,新任两名副县长,其中一位来自吴堡
接受高翔、毛晔同志辞去绥德县人民政府副县长职务。打开网易新闻查看精彩图片张腊梅张腊梅,女,汉族,1977年12月生,陕西吴堡县人,研究生学历,1997年7月参加工作,2004年1月加入中国共产党。到绥德前,张腊梅是吴堡县副县长。她从参加工作起就在吴堡县,担任过宋家川镇党委委员、副镇长;张家山镇镇长、寇家塬...
渭南五届市委常委名单及排名 渭南常委简历照片
??2009年8月至2009年10月任蒲城县委书记、县政府县长;??2009年10月至2013年4月任蒲城县委书记,其间于2008年9月至2011年7月在陕西工商管理硕士学院工商管理硕士(MBA)专业学习;??2013年4月任渭南市委常委、纪委书记。??省十二次党代会代表,省十一届人大代表,三届、四届市委委员,市四次党代会代表,...
2020榆林市长、副市长名单分工 榆林市政府领导班子成员
榆林市政府领导班子市长:李春临副市长:李博李二中陈忠杨东明马秀岚王国忠张胜利邱祖满王华胜秘书长:赵志平李春临:市委副书记、市长工作分工领导市政府全面工作。分管市财政局、市审计局和中心城市规划工作。联系省审计厅榆林审计处。李博:市委常委、常务副市长...