2025年中国地震局地质研究所硕士招生简章已公布
我所在研究生招生工作领导小组的统一领导下,按照教育部有关招生录取政策规定和北京市招生考试委员会的补充规定,根据国家下达的招生计划、复试录取办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身心健康状况等择优确定拟录取名单。所有拟录取考生须按照教育部信息公开相关要求进行公示,没有公示的拟录取硕士考生,不能被录取。
最新文化和旅游部领导名单(附简历)
2021.03-文化和旅游部党组成员、副部长,国家文物局局长、党组书记。王旭东简历王旭东,男,汉族,1967年2月生,甘肃山丹人,2003年4月加入中国共产党,1990年8月参加工作。兰州大学资源环境学院地质工程专业毕业,研究生学历,工学博士,研究馆员。1986年9月-1990年8月,在兰州大学地质系水文地质与工程地质专业学习。
...领导小组办公室关于2022年生态及地质灾害避险搬迁拨付资金的公示
秦安县生态及地质灾害避险搬迁领导小组办公室关于2022年生态及地质灾害避险搬迁拨付资金的公示2022年,秦安县生态及地质灾害避险搬迁188户802人,全部属于地质灾害威胁区,其中集中安置165户:西川镇159户、王窑镇5户、千户镇1户;分散安置23户:郭嘉镇8户、魏店镇2户、兴丰镇1户、王尹镇6户、云山镇6户。根据《甘...
2024年25家能源央企领导班子成员一览
国家电网领导班子成员有8人,分别为(1)董事长、党组书记辛保安,(2)董事、总经理、党组副书记张智刚,(3)董事、党组副书记庞骁刚,(4)中央纪委国家监委驻公司纪检监察组组长、公司党组成员黄德安,(5)总会计师、党组成员朱敏,(6)副总经理、党组成员陈国平,(7)副总经理、党组成员潘敬东,(8)副总经理、党组成员金炜。
【3月要闻】国家消防救援局领导调整,36名消防员提任管理指挥人员!
国务院任命周天为国家消防救援局局长3月27日,国务院发布国家工作人员最新任免名单。其中:任命周天为应急管理部副部长、国家消防救援局局长。第16个全国防灾减灾日主题公布据应急管理部3月27日消息,国家防灾减灾救灾委员会办公室近日发布《国家防灾减灾救灾委员会办公室关于做好2024年全国防灾减灾日有关工作的通知》(...
15家央企业17名领导最新任命!中组部和国资委任命有何不同?
中国冶金地质总局、中国煤炭地质总局任命潘树仁为中国冶金地质总局副局长,免去其中国煤炭地质总局副局长职务(www.e993.com)2024年9月20日。任命琚宜太为中国煤炭地质总局副局长,免去其中国冶金地质总局副局长职务。中国民航信息集团有限公司免去王金平的中国民航信息集团有限公司党委常委职务,退休。
我国目前还存在“总局领导管理总局”的情况,而且已经持续了15年
时间到了2009年,中化地质矿山总局成建制并入中国煤炭地质总局,自此开始了“总局”领导管理“总局”的特殊体制,并持续至今。目前,中国煤炭地质总局作为重量级央企,一共下辖着中化地质矿山总局、各专业直属局、省(区)煤炭地质局以及中心、院等单位200余家,职工达5万余人。而中化地质矿山总局的前身是原国家化工部...
处长父亲出现在备注栏并非大学招聘公示“忘删了”,但……
原来1月18日到1月24日,中国地质大学(北京)水资源与环境学院公示了一份招聘名单,总共招聘了8名教师。而这份公示很快引发了争议,因为在公示信息中,此次招聘给出的4个事业编里有3个疑似“关系户”。这让很多网友不淡定了——毕竟大学毕业生就业竞争激烈,努力营造公平的就业环境尤为重要,加之坊间一直有“事业单位招...
自然资源部部领导最新变化:李金发任自然资源部党组成员、中国地质...
2022年9月9日下午,中央组织部有关负责同志出席中国地质调查局领导干部会议,宣布中央决定:李金发同志任中国地质调查局党组书记,免去钟自然同志的中国地质调查局党组书记职务。李金发自然资源部党组成员,中国地质调查局党组书记,中国地质科学院常务副院长李金发,男,汉族,1964年12月生,湖北应城人,1984年12月加入中国共产...
最新,全国24个省级能源局领导班子一览!
目前,吉林省能源局领导班子为“一正四副”配置,赵彦峰为“掌门人”。赵彦峰吉林省能源局党组书记、局长,吉林省发改委副主任(兼)崔 勇吉林省能源局党组成员、吉林省煤田地质局局长杨庆明吉林省能源局党组成员、副局长刘学锋吉林省能源局党组成员、副局长李华泉吉林省能源局党组成员、副局长叶雪松...