泰山保险副总经理朱峰去年刚升上来 曾是省里的选调生很优秀
资料显示,朱峰出生于1981年10月,今年42岁。他之前有很长一段时间的国有机关履职背景,历任东营市东营区胜利街道办事处主任助理(山东省委组织部选调生),这说明他很优秀,也为他的发展铺了一些道路。朱峰从基层回来后开始担任山东省经济贸易委员会行业发展处干部、副主任科员,山东省金融工作办公室综合(人事)处副...
...福利、李伯来、吴胜丰、陈建忠、俞志壮等22人任前公示(图|简历)
曾任省农业厅办公室副主任,省政府办公厅农业处副处长、调研员、正处级秘书、综合二处处长等职。朱峰,现任浙江省发展和改革委员会办公室主任,拟任浙江省发展和改革委员会副主任、党组成员,浙江省人民政府驻北京办事处副主任(兼)、党组成员。男,汉族,1966年5月生,江苏南京人,1987年8月加入中国共产党,1985年8月...
中国电器科学研究院股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员...
1、战略委员会:秦汉军先生(主任委员)、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、刘奕华先生;2、审计与风险管理委员会:柳建华先生(主任委员)、邓柏涛先生、汪冰先生;3、提名委员会:邓柏涛先生(主任委员)、刘奕华先生、徐志武先生;4、薪酬与考核委员会:刘奕华先生(主任委员)、柳建华先生、徐志武先生。上述委员的简历详见...
画之大者意无穷——观画家钮博作品_腾讯新闻
艺术简历钮博,1962年生于山东莒南。先后毕业于北京画院山水高研班、中央美术学院中国画专业硕士研究生课程班、荣宝斋画院高级研修班、中央美术学院继续教育学院中国画山水专业。2006年,获“科智成”杯全国中青年山水画大展金奖2012年,作品入选当代中国山水画核心画家60人提名展。(国家画院)2013年,入编《图说...
中国电器科学研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2、孙溢女士简历:孙溢,1988年4月出生,硕士研究生学历,2012年加入公司并任职于公司董事会办公室、投资管理部,2020年10月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日,孙溢女士与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒...
化州70后任广州一副区长、区公安分局长 | 简历
任命李飞鸿为广州市从化区人大常委会街口街道工作委员会主任;任命易志航为广州市从化区人大常委会城郊街道工作委员会主任;任命何振凌为广州市从化区人大常委会城乡建设与环境资源工作委员会副主任;任命巢金培为广州市从化区科技工业商务和信息化局局长;任命朱峰锋为广州市从化区政务服务数据管理局局长;任命朱翼虹为广州市...
广东一副市长被逮捕|纪委|韶关市|乐昌市_网易订阅
朱锋麟简历朱锋麟,男,汉族,1973年6月出生,广东乐昌人,本科学历,1998年9月参加工作,2002年6月加入中国共产党。2008年11月至2011年3月,任乐昌市政府办公室副主任、外事侨务办公室主任;2011年4月至2011年7月,任乐昌市政府办公室副主任、法制局局长;...
工信部副部长陈肇雄当选新一届中国通信学会理事长
12月15日-16日,中国通信学会第八次全国会员代表大会在京举行。会议选举产生了第八届理事会、负责人以及第一届监事会。陈肇雄当选新一届理事长,田进、乔建永、衣雪青、江阳、余少华、张新生、高步文、韩志刚和真才基当选副理事长,衣雪青兼任秘书长,宋彤、朱峰任副秘书长,季仲华当选第一届监事会监事长。
今年已有3省级高官落马 十八大至今仅8省份未“沦陷”
官方简历显示,陆武成1953年5月出生于甘肃庆城,中央党校研究生学历,法学理论专业。1972年2月,他毕业于兰州市公安学校后任兰州市公安局交警大队民警、政工科干事,局政治部干事、团总支书记,在兰州一待就是24年,先后任兰州市委组织部干部二科、干部一科、技术干部科干事,市委组织部干部科副科长。
发改委就业和收入分配司原司长张东生被立案
张东生简历公开资料显示,张东生1982年进入国家计委(国家发改委)工作,1996年任财政金融司副司长。1998年任经济协调司副司长。2001年任经济协调司司长,2003年任财政金融司司长。2006年7月任就业和收入分配司司长。从2003年到2006年,张东生主持下的发改委财金司经历了企业债审批发行的黄金时期,直到2005年5月央行...