重磅!国铁集团领导最新调整!
宋修德,男,汉族,1967年出生,本科毕业于长沙铁道学院,研究生毕业于石家庄铁道学院,在北方交通大学经济管理学院获得博士学位。曾任乌鲁木齐北站副站长、乌鲁木齐火车站站长、客运处处长、副局长、局长等职务,后调任铁道部任劳动和卫生司副司长。2006年1月-2006年4月,任中华人民共和国铁道部劳动和卫生司司长;2006年...
正部央企领导班子调整!国铁、中铁、中铁建等“老铁们”是什么关系?
国家铁路局的局长通常兼任交通运输部的副部长,如现任国铁集团董事长刘振芳、前任国铁集团董事长陆东福,都曾担任过国家铁路局局长、交通运输部副部长。②基础工程建设局方面。工程局经过重组,形成了中国铁路工程集团有限公司(简称“中国中铁”),合并成立了10个工程局集团(中铁1-10局)。与此同时,原解放军铁道兵部队集...
建议收藏!就业前必需知道:铁路系统(央企)是咋回事!
国家铁路局是归交通运输部管理的副部级国家局,承担了原先铁道部的部分行政职责,主要负责铁路安全生产监督管理、铁路市场秩序维护、铁路运行监测分析等。国家铁路局下设8个正厅(局)级的监督管理局(督察室),对不同管界实施监管。沈阳铁路监督管理局,负责哈尔滨局、沈阳局集团有限公司管界内的监管工作。上海铁路监督...
调整后更新,国铁集团领导一览!附简历
2004.11--2004.12铁道部北京铁路局大同分局副分局长兼大秦线扩能改造工程建设指挥部副指挥长2004.12--2009.01铁道部昆明铁路局副局长2009.01--2011.08铁道部昆明铁路局常务副局长(正局级)、党委常委2011.08--2013.01铁道部昆明铁路局局长、党委副书记2013.01--2013.03铁道部南昌铁路局局长、党委副书记2013.03--2014.08...
国家铁路局领导调整
日前,国家铁路局官方网站显示:刘克强已经不再担任国家铁路局副局长、党组成员,根据相关信息显示,刘克强已达退休年龄。王启铭新任国家铁路局副局长、党组成员。中华人民共和国国家铁路局,隶属于中华人民共和国交通运输部。2013年3月14日,第十二届全国人民代表大会第一
原铁道部运输局局长张曙光已由死缓减刑为无期徒刑
原铁道部运输局局长张曙光已由死缓减刑为无期徒刑全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网北京市高级人民法院刑事裁定书(2017)京刑更15号罪犯张曙光,男,1956年12月25日出生,汉族,出生地江苏省溧阳市,大学文化,现在司法部燕城监狱服刑(www.e993.com)2024年9月19日。北京市第二中级人民法院于2014年10月17日作出(2013)二中刑初字第1530号...
...中华人民共和国交通运输 部 中华人民共和国铁道部 中华人民...
中华人民共和国交通运输部中华人民共和国铁道部中华人民共和国水利部国家广播电影电视总局中国民用航空局令第23号为落实《国务院办公厅转发发展改革委法制办监察部关于做好招标投标法实施条例贯彻实施工作意见的通知》(国办发〔2012〕21号)关于全面清理与招投标有关规定的要求,国家发展改革委会同有关部门,根据《...
中华人民共和国工业和信息化部 交通运输部令
第六条申请使用专门用于铁路运营指挥调度、列车运行控制等涉及铁路运营安全的无线电频率的,应当符合《中华人民共和国无线电管理条例》第十五条规定的条件,取得无线电频率使用许可。国家无线电管理机构负责前款规定的无线电频率的规划统筹,国家铁路局负责会同有关铁路运输企业制定具体的使用规划并报国家无线电管理机构备案...
原铁道部运输局局长张曙光被判死缓 曾被称中国高铁技术第一人
第二起受贿事实:2004年初,张曙光在担任铁道部运输局装备部副主任期间,在明知时任青岛四方新诚志卓客车配件有限公司(以下简称新诚志卓公司)董事的杨庆凯希望其帮助该公司获得更多普通客车车辆内饰产品等配件的订单业务,并进入动车组零配件供应商行列的情况下,在京都信苑饭店收受杨庆凯给予的人民币3万元。2006年11月,张曙...
国铁集团领导一览!更新了!
国铁集团领导一览!更新了!中国国家铁路集团有限公司是经国务院批准、依据《中华人民共和国公司法》设立、由中央管理的国有独资公司。经国务院批准,公司为国家授权投资机构和国家控股公司。公司注册资本为17395亿元,由财政部代表国务院履行出资人职责。刘振芳中国国家铁路集团有限公司董事长、党组书记...