人事动态 |多地大三甲领导班子调整,院长、党委书记履新!
王维山任石河子大学医学院第一附属医院党委委员、副书记、院长8月26日下午,石河子大学医学院第一附属医院召开干部大会,宣布石河子大学党委关于医院党政领导职务任免决定:免去(到龄免职)徐江石大一附院党委副书记、委员、院长,石河子大学医学院临床学院院长职务;王维山任石大一附院党委委员、副书记、院长;赵冬任石大一...
中山大学,领导班子调整
中山大学,领导班子调整1月24日,TOP小编查询中山大学官网,发现4位校领导出现调整,其中杨清华任常务副校长,张琪任党委副书记,匡铭、林天歆任校长助理。杨清华,男,1965年10月生,研究员。本科学历,获中山大学地质学学士学位、中山大学社会学硕士学位。1989年毕业留校工作,曾任中山大学发展规划与学科建设办公室主任,中山...
南方医科大学就业怎么样?百家企业进校园,就业有保障
南方医科大学之所以能在就业上有如此成绩,自然与该校完善的促就业举措有着分不开的关系。据悉,该校校领导将访企拓岗促就业行动进一步扩大参与范围至该校二级院系领导班子,每年走访各类企事业单位200余家,形成校院联动、校企联动、实习与就业联动促就业的新格局。这一举措反映在校招上,该校每年都会承办2场广东省普通...
安徽省委决定,多所高校领导班子密集调整
公开资料显示,翁建平,男,1965年8月出生,1985年8月参加工作,江苏常熟人,九三学社社员,研究生学历,医学博士学位,主任医师。翁建平于2007年11月任中山大学附属第三医院副院长;2018年9月任中国科学技术大学临床医学院执行院长、附属第一医院(安徽省立医院)副院长;2019年10月任中国科学技术大学生命科学与医学部副部长、...
郑州大学第一附属医院现任领导
郑州大学第一附属医院现任领导党委书记、院长王成增党委副书记、副院长赵杰副院长苟建军副院长高剑波纪委书记黄艳总会计师张冬青副院长程敬亮副院长张国俊副院长郭瑞霞副院长朱长举工会主席赵龙君特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅...
中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院党委召开领导班子民主生活会
1月9日下午,中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院党委召开“学习贯彻党的十八届六中全会精神”领导班子民主生活会,医院党政班子全体成员参加,余敏斌副校长、党委宣传部副部长曾佳妮出席会议(www.e993.com)2024年10月7日。会议现场在民主生活会上,医院院长兼党委副书记程斌代表领导班子对照《准则》《条例》规定要求做了对照检查,就坚定理想信念、遵...
复旦大学及现任校领导简介
尹冬梅,女,1973年5月生,汉族,安徽宿县人,1994年5月加入中国共产党,1995年7月参加工作,复旦大学社会医学与卫生事业管理专业毕业,在职研究生学历,管理学博士,副教授。先后任原上海医科大学团委副书记、书记。复旦大学团委副书记,上海医学院党委副书记,学工部副部长,团委书记,公共卫生学院党委书记,复旦大学...
山东第一医科大学附属中心医院开启“一院两区”高质量发展新篇章
2022年8月15日,医院举行“山东第一医科大学临床药学院”揭牌活动。安徽医科大学教授、博士生导师魏伟,中山大学药学院教授、博士生导师刘培庆,山东第一医科大学党委副书记吕晓黎,济南市卫生健康委党组书记、主任马效恩,济南市中心医院党委书记、院长苏国海,纪委书记刘伟,共同为临床药学院揭牌。两家共建临床药学院,从...
中山大学章程
1879年,博济医学堂更名为南华医学堂,1886年,孙中山先生入南华医学堂习医。南华医学堂、格致书院后发展为岭南大学。1924年,孙中山先生将国立广东高等师范学校、广东公立法科大学、广东公立农业专门学校合并组成国立广东大学。1926年,为纪念孙中山先生,更名为国立中山大学。其后,广东公立医科大学、国立广东法科学院、广东...
名院周报 | 武汉协和医院领导班子部分调整
会上,华中科技大学党委宣布了院领导班子部分调整的决定。夏家红同志由副书记调整为副院长;季湘年同志任常委、副院长,不再担任第一临床学院副院长职务;孙晖同志任副书记;金阳同志、张进祥同志任常委、副院长;刘波同志任常委、总会计师;安锐同志、彭义香同志因年龄和外派等原因不再担任医学院和医院相关领导职务。