昔日领导班子竟受贿超1亿,他被判无期
专题片披露,1999年,李东被委以重任,到原神华集团下属的准格尔能源有限责任公司担任董事长。然而,当上了“一把手”的李东却修身不正,由风及腐慢慢蜕化变质。“到了准格尔以后,自己管理100亿的资产,有点说一不二的那个样,使自己怎么说呢,东北话说找不到北了。”李东说。专题片介绍,李东是靠煤吃煤的典型。
8户央企高管最新任免,涉国家电网、一汽集团、东方电气等→
公开资料显示,闫国春,辽宁法库县人,曾任国家能源集团副总工程师兼化工事业部主任,中国神华煤制油化工有限公司董事长、党委书记等职。拥有丰富的石油化工、煤制油化工管理经验。吴碧磊任中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理近日,中国第一汽车集团有限公司召开会议,宣布领导班子成员任职决定:根据中央组织部关于集...
7户中央企业7名领导人员职务任免
受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局主要负责同志宣布了党中央关于中国通用技术(集团)控股有限责任公司总经理任职的决定:崔志成同志任中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。崔志成,男,汉族,1970年4月出生于山东招远,是一位拥有上海交通大学工业管理工程专业学士学位和清华大学工商管理硕士...
两大央企调整领导!
张传江,1968年出生,1990年毕业于大庆石油学院,之后便一直在石油和煤炭化工领域工作。张传江曾任职于国家能源集团、中国神华煤制油化工有限公司、荆门石油化工总厂等公司。2020年3月,任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司董事长、法定代表人。2020年7月,任中国大唐集团有限公司副总经理、党组成员。·END·欢迎投稿,联...
【盘点】国家能源集团2023年度人事盘点
国资委11月30日消息,经研究,余红辉任中央企业专职外部董事,免去杨亚、谭星辉的中央企业专职外部董事职务;杨亚不再担任中国石油天然气集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国建材集团有限公司外部董事职务。国家能源集团总经理、党组副书记任职2023年9月1日,国家能源投资集团有限责任公司召开领导班子(扩大)会议...
...发电央企原副总李东受审!|煤炭|李东升|神华集团|总工程师|李东...
2017年,神华集团和中国国电集团重组为国家能源集团,成为中国五大发电集团之一(www.e993.com)2024年9月16日。李东成为国家能源集团首任领导班子成员,被任命为集团副总经理、党组成员,直至2020年3月到龄退休。国家能源集团是当前全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务。集团官网显示,截至2023年底,国家能源...
“老虎”李东被公诉,曾长期以“投资”“代理”为名大搞权钱交易
李东曾长期在神华集团工作。2017年11月28日,国家能源投资集团有限责任公司正式挂牌成立。挂牌成立当月,国家能源集团召开中层以上管理人员大会,会上宣布了党中央、国务院关于国家能源集团领导班子配备的决定。其中,李东出任副总经理,成为国家能源集团首届领导班子的一员。2020年3月,神华能源股份有限公司发布公告,中国神华...
原中国国电集团副总经理谢长军被逮捕
9月8日,最高人民检察院发布信息,原中国国电集团公司党组成员、副总经理谢长军涉嫌受贿、为亲友非法牟利、国有公司人员滥用职权一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、为亲友非法牟利罪、国有公司人员滥用职权罪对谢长军作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
人事观察|大唐集团副总经理吴秀章转岗宁夏自治区政府副主席
吴秀章早前已赴宁夏履新,并出席1月底的宁夏自治区政府第二次全体(扩大)会议。另据中国大唐集团有限公司官网消息,2月3日下午,集团公司召开领导班子扩大会议,宣布了中组部关于吴秀章职务任免的决定,吴秀章不再担任集团公司党组成员、副总经理。
国家能投11人领导班子公布:6人来自神华,5人来自国电
澎湃新闻(thepaper)梳理发现,在国家能投集团11人的领导班子中,神华集团的6位领导班子悉数在列,分别为凌文、韩建国、李东、王金力、卞宝驰和王树民。原神华集团党组书记、董事长张玉卓于今年3月调任天津市委常委、滨海新区区委书记后,该职位一直空缺。在国电集团7位领导班子中,有5位进入国家能投集团11人...