中建集团任命新的总经理,另有中国移动高管加盟!
此次新任中国建筑集团总裁的文兵出生于1970年,1994年文兵本科毕业于盛产地产人才的重庆大学,现任中国建筑集团董事长郑学选则同样毕业于重庆大学。来中国建筑集团之前文兵一直就职于中建建设科技集团,先后担任过中国建筑设计研究院建筑院一所所长、副院长、院长,中国建筑设计研究院建筑设计总院院长、中国建筑设计院董事长等职务。
蓝绍敏主政苏州市 原市委书记周乃翔调任中建董事长
中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国建筑集团有限公司主要领导调整的决定:周乃翔同志任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记;免去官庆同志的中国建筑集团有限公司董事长、党组书记职务。有关职务任免按有关法律和章程办理。据公开履历,周乃翔1961年12月生,江苏宜兴人,为十九届中央候补委员。他此前一直在江苏省内任...
江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔任中建集团董事长
中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:周乃翔任中建集团董事长、党组书记;免去官庆的中建集团董事长、党组书记职务。有关职务任免按有关法律和章程办理。2018年,中建集团总资产超过1.8万亿元,营业收入、利润总额在97家中央企业中分别名列第4位、第8位,位居2019年度《财富》世界500强第21位,《财富》中国500...
官庆申请辞任中国建筑董事长 周乃翔接任
另据了解,官庆出生于1964年8月,毕业于湖南大学土木工程系,于2018年1月起任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长。此前还兼任中国建筑股份有限公司董事、总裁,中国中建设计集团有限公司董事长,中国绿色建筑委员会副主任、中国建筑工程总公司董事长、党组书记。公开资料显示,官庆于1995年1月起任中国建筑西南设计研究...
中国建筑集团原董事长官庆英年早逝 去年已由周乃翔接任
根据媒体报道,原中国建筑集团有限公司党委书记、原中国建筑工程总公司董事长官庆同志因医疗无效,于2020年3月6日在北京逝世,享年55岁。中国建筑集团在业外其实没几个人知道,它的简称”中建“倒是更有名,主要很多工地上有中建某局的牌子。2019年9月,时任周乃翔调任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记,官庆被免去中...
51岁官庆升任中建董事长,曾是12名公开招聘央企高管之一
公开资料显示,官庆出生于1964年8月,此前还兼任中国建筑股份有限公司(中国建筑,601668)董事、总裁,中国中建设计集团有限公司董事长,中国绿色建筑委员会副主任(www.e993.com)2024年9月21日。官庆是建筑科班出身,毕业于湖南大学土木工程系,1995年1月起任中国建筑西南设计研究院三所所长,1998年11月起任中国建筑西南设计研究院副院长,2003年7月起任中...
中国建筑原董事长官庆逝世,享年55岁
中国建筑官网显示,官庆曾于2019年3月14日会见原苏州市委周乃翔,3月25日出席首届中意第三方市场合作论坛,4月19日会见天津市市长,4月28日参加第二届“一带一路”峰会,5月30日会见上海市副市长吴清,并于6月18日赴东南大学讲授国企公开课。2019年10月,官庆辞任中国建筑董事长、董事以及战略委员会主任委员职务,原...
官庆赴中建钢构调研
京内资准字1215-L0122号内部资料免费交流2018年7月6日星期五第733期本期4版官庆赴中建钢构调研勉励中建钢构,抢抓机遇,站位高远,谋划新一轮转型发展本报讯(通讯员曾繁昌)7月5日,中国建筑集团有限公司党组书记,董事长,中国建筑股份有限公司董事长官庆赴中建钢构调研.在...
中建股份有限公司总经理官庆一行赴中建设计集团直营总部调研
1月7日,中国建筑工程总公司总经理、党组成员,中建股份有限公司总经理官庆一行赴中建设计集团有限公司(直营总部)调研。官庆总经理一行听取了设计集团直营总部董事长、党委书记、总经理孙福春所做的工作汇报。他主要将2014年总体情况、2015年重点工作和“十二五”完成情况及“十三五”设想等方面向调研组做了的工作汇报,重...
这名中候补、省委常委出任央企巨头董事长
今日,十九届中央候补委员,江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔进京履新,出任央企巨头中建集团董事长、党组书记。据中建集团官网消息,9月2日上午,中国建筑集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:周乃翔任中建集团董事长、党组书记;免去官庆的中建集团董事长、党组书记职务。有关职务任免...