山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的...
曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长,潞安新疆公司审计处处长、财务处处长,潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。常来保,男,1969年12月生,本科学历,律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长;山西潞安矿业(集团)有限...
晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年第一季度报告
曾任忻州窑矿副矿长,马脊梁矿矿长,机电管理处党委书记、处长,大同煤业股份公司副董事长、总经理,现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。谷敬煊,出生于1968年2月,中共党员,毕业于山西大学,大学学历,助理政工师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部部长,晋能控股集团有限公司资本运营部副部长...
晋控煤业: 晋控煤业2022年年度股东大会会议资料
资产负债率????????????????????????????????????????????????????????????????????????%??????????????????49.81??????????????????????55.84存货周转率????????????????????????????...
宁夏中银绒业股份有限公司
王润生,男,1968年8月出生,汉族,大学本科学历,1991年7月毕业于山西财经大学金融系,1991.07-2001在经纬纺织机械股份公司(经纬厂)财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作;2001.07-至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理;2015年7月起任恒天金石投资管理有限公司董事长;现任北京京鹏投资管理有限公...
英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)
历任河南省电力公司财务科长,河南电力实业集团公司总会计师兼财务科长,河南省电力公司审计部副主任,英大长安保险经纪有限公司总会计师、党组成员,国家电网公司金融资产管理部财务资产处处长,英大国际控股集团有限公司总会计师,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员。
山西美锦能源股份有限公司七届二十五次董事会会议决议公告
辛茂荀先生,1958年生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师(www.e993.com)2024年9月19日。1976年参加工作,先后任山西财经学院会计系、山西财经大学会计学院教师。2003年4月至2011年3月,任山西财经大学财务处副处长/处长。2011年3月至2013年9月任山西财经大学MBA教育学院的院长。历任山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省...
山西西山煤电股份有限公司2013年度报告摘要
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2014年3月28日上午9:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2014年3月17日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。公司监事及高管人员列席...
山西漳泽电力股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
2009.01—今山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记常代有先生简历常代有,男,1972年7月出生,山西寿阳人,中共党员,1994年3月参加工作,山西农业大学农业经济管理专业,大学本科学历,现任山西国际电力集团产业部经理。本人未持有公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒,与大股东中国电力投资集团公司无关联关...
太原理工天成科技股份有限公司公告(系列)
5、柳云峰先生,男,汉族,1963年8月出生,中共党员,大学文化程度,高级会计师。1984年7月参加工作,历任山西省煤炭运销总公司财务处副处长、结算处副处长、处长。现任山西煤炭运销集团有限公司股份公司筹备处财务组长(正处级)。6、张昕先生,男,汉族,1972年9月出生,中共党员,大学文化程度。1992年9月参加工作,历任山西...
英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
清华大学工商管理硕士,高级经济师。18年证券、银行、信托和基金等金融行业工作经验。历任中国电力财务有限公司总经理工作部副主任、法律及合规部主任、发展策划部主任,国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长,国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任;中国电力财务有限公司董事,湘财证券有限责任公司董事,中信产业投资...