船山区结对帮扶理县工作交流座谈会召开
船山区委书记段勇,理县县委书记金天强出席会议。理县县委副书记、县长杜文钲主持会议。双方分别就国企发展、招商引资和深化合作进行发言,并交流了两地国企加强资源综合利用、优化合作形式工作思路。段勇对多年来船理两地谱写的无数合作发展、协作共赢动人篇章给予了充分的肯定与赞扬。他说,理县有优质的资源条件,两地在农...
段勇赴理县慰问帮扶干部人才并调研结对帮扶工作
船山区人大常委会主任刘捷,区委常委、组织部部长曾琪;理县县委书记金天强,县委常委、组织部部长基吉,县委常委、县委办主任熊伟,县委常委、副县长、遂宁市第七批结对帮扶理县干部人才工作队领队万国瑞,县人大常委会副主任丁龙华,副县长杨敏参加慰问调研。(罗琳)
赵京东前往理县看望慰问援藏纪检监察干部
近日,市委常委、市纪委书记、市监委主任赵京东带队到阿坝州理县,看望慰问遂宁市纪检监察系统派出的援藏干部,调研结对帮扶工作。理县县委常委、县纪委书记、县监委主任付水冰,县委常委、副县长万国瑞陪同调研慰问。赵京东实地走访了援藏纪检监察干部工作和生活地点,与他们一一亲切交谈,详细了解其在援藏期间的工作、生活情况...
四川省纪委监委通报查处3人,其中1人任上被查
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正...
四川省纪委监委:1人被查、1人被开除党籍
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发 接受纪律审查和...
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
四川省纪委通报,卞思发接受审查调查
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
四川官方通报,两干部涉嫌严重违纪违法被查
1998年12月至2012年8月,历任理县蒲溪乡党委副书记,杂谷脑镇党委副书记,薛城镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席,县建设局局长,九寨沟旅游股份有限公司副总经理;2012年8月至2023年7月,历任成阿工业园区管委会副主任,阿坝工业园区管委会副主任,小金县县委常委、三级调研员,阿坝县委常委、县政府常务副县长、三级调研...
权威发布丨阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发 接受...
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
蒋明平当选理县人大常委会主任 杜文钲当选县长
12月21日,阿坝州理县第十四届人民代表大会第一次会议闭幕。蒋明平当选为理县第十四届人民代表大会常务委员会主任,杜文钲当选为理县人民政府县长,丁龙华、甘先群、雷琪、朱继兵当选为理县第十四届人民代表大会常务委员会副主任,祝飞、刘鲲、泽周、颜贵军、王德春、杨敏、贾正茂、张世琳当选为理县人民政府副县长。举报...