国铁集团领导班子调整:原中国铁建总裁王立新出任副总经理(附简历)
2021年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委,中国铁建股份有限公司副总裁;2021年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委,中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。2023年8月任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记。2024年8月起任国铁集团副总经理。
调整后更新,国铁集团领导一览!附简历
2008.01—2011.06铁道部广州铁路(集团)公司副董事长、总经理、党委副书记(正局级;其间:2008.12—2009.09兼沪昆铁路客运专线(湖南)公司筹备组组长;2009.09—2011.06兼沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司董事长)2011.06—2013.01铁道部南昌铁路局局长、党委副书记(其间:2011.06-2011.12兼东南沿海铁路福建有限责任公司、昌九城...
建议收藏!就业前必需知道:铁路系统(央企)是咋回事!
中国的铁路系统由国家铁路局和六家央企组成六家央企分别是:中国国家铁路集团有限公司(简称“中国铁路”)、中国铁路工程集团有限公司(简称“中国中铁”)、中国铁道建筑集团有限公司(简称“中国铁建”)、中国中车股份有限公司(简称“中国中车”)、中国铁路物资股份有限公司(简称“中国铁物”)、中国铁路通信信号集团有限公司...
9家铁路局领导班子调整!(附简历)
国铁集团党组决定:任命陆勇同志为中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。陆勇个人简历曾任贵阳机务段段长;2017年11月,任中国铁路成都局集团有限公司董事;现任现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。02中国铁路哈尔滨局集团有限公司董事长调整6月27日,集团公司召开电视电话会议,宣布国铁集团党...
...中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子简历)
我们先来看中国邮政官网的领导班子成员:1、刘爱力,董事长,党组书记。通信圈对刘爱力都不陌生。他出生于1963年4月,起步于山东,先后担任山东移动一把手、移动网络部一把手、浙江移动一把手,在移动系统内提拔为中国移动副总经理,期间还兼任过中国铁塔董事长、移动巴基斯坦公司董事长,后来又跨企业担任中国电信总经理,最后又...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
2023年10月,中华全国总工会第十八届执行委员会副主席(www.e993.com)2024年9月19日。杨宇栋简历杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。1987.09-1991.09,北方交通大学运输系铁路运输专业学习...
中车7家公司主要领导调整!
苏晓伟任长江集团太原公司党委副书记、董事,提名为总经理人选。中车太原机车车辆有限公司是中国中车股份有限公司重要骨干企业和中车长江集团核心子企业。始建于1898年,是山西省早期机械工业的发源地。主要从事电力机车检修、铁路货车造修、轨道工程机械造修、仓储物流等业务。长江集团常州公司尹立涛任长江集团常州公司党委...
中国铁路太原局、南昌局一把手调整,戴弘、汤立新履新
国铁集团党组组织部副部长(人事部副主任)于树栋宣布了国铁集团党组、国铁集团关于南昌局集团公司领导班子调整的决定:任命汤立新同志为中国铁路南昌局集团有限公司党委书记、董事长,不再担任中国铁路南昌局集团有限公司总经理。任命王创路同志为中国铁路南昌局集团有限公司党委委员、副书记、董事,推荐其为中国铁路南昌局...
中国国家铁路集团有限公司挂牌成立 领导班子九人
从任职经历看,公司现任领导班子成员都有在铁路系统工作经历。2013年3月,铁路政企分开,铁道部不再保留。铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责;组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责。
中国铁路建设投资公司原总经理王东明被逮捕(简历)
1978年3月至1983年12月,历任铁道兵二师战士、文书,教导队军事、工程指挥专业学员干事,政治部干事;1984年1月至1992年6月,历任铁道部第十二工程局宣传部干事,中国铁路工程总公司党校大专班学员,铁道部第十二工程局企管办秘书、副主任秘书、主任秘书;1992年6月至2000年6月,历任铁道部体改法规司政研处经济师、主任...