中央统战部部长、副部长、纪检监察组组长简历
·陈瑞峰任中央统战部副部长、国家宗教事务局局长·林锐出任中央统战部副部长侍俊不再担任·刘军川任驻中央统战部纪检监察组组长·陈旭(女)任国务院侨务办公室主任·潘岳任国家民委党组书记·崔茂虎任中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安不再担任...
肖培履新监察部副部长 半月前曾给政治局讲课
据公开的简历和报道来看,1961年出生的肖培,今年54岁,在调入中纪委前,他曾长期在北京工作,曾任北京青年报总编辑、北京晚报总编辑、北京日报社副总编辑、北京市委宣传部副部长、北京市委副秘书长、北京市文化局长等职,2013年初调入中纪委。今次履新监察部副部长之前,肖培的头衔为中纪委宣传部部长。2014年3月,在中...
郝明金、陈雍不再担任监察部副部长职务
2010.12-2011.02中央纪委绩效管理监察室干部2011.02-2011.12中央纪委绩效管理监察室正局级纪律检查员、监察专员兼副主任2011.12-2013.05中央纪委绩效管理监察室主任2013.05-2014.03中央纪委执法和效能监督室主任2014.03-2015.04中央纪委第十二纪检监察室主任2015.04-监察部副部长兼中央纪委第十二纪检监察室主任(简历...
赴京任职的李刚职务明确,担任驻中组部纪检监察组组长
上述消息显示,李刚已任中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组组长。此前,李刚担任云南省委常委、组织部部长。李刚(资料图)公开简历显示,李刚,男,汉族,1965年7月出生,四川大邑人,1982年12月参加工作,1986年9月加入中国共产党,电子科技大学工商管理专业、中央党校经济学专业毕业,在职研究生学历,工商管理硕...
湖南一县委原常委、组织部部长,被查!
湖南省凤凰县委原常委、组织部部长,现任湘西自治州市场监督管理局党组成员、副局长覃振华涉嫌严重违纪违法,目前正接受湘西自治州纪委监委纪律审查和监察调查。覃振华简历覃振华,男,土家族,湖南永顺人,1970年10月出生,1991年7月参加工作,2000年1月加入中国共产党。在职研究生学历。任湘西自治州市场监督管理局党组成员...
官宣!工信部各司职责调整(附工信部领导班子及26大司局职责分工)
个人简历:叶民,男,汉族,1965年7月生,工学硕士,中共党员(www.e993.com)2024年9月17日。现任中共二十届中央纪委委员,工业和信息化部党组成员、中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组组长。主管工作:主持中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组工作。06工业和信息化部副部长徐晓兰...
中央环保督察再出击:正部级挂帅督察组组长
担任第四组组长的蒋卓庆现任第十四届全国人大常委会委员、监察和司法委员会副主任委员,曾任上海市人大常委会主任等职;副组长董保同现任生态环境部副部长,国家核安全局局长。担任第五组组长的刘伟现任第十四届全国政协委员、全国政协教科卫体委员会副主任,曾任山东省政协主席、河南省政协主席等职;副组长胡卫列现任司法...
水利部副部长魏山忠调任驻自然资源部纪检监察组组长(图|简历)
2018年2月至2022年7月任水利部副部长、党组成员,国务院扶贫开发领导小组成员(2018年4月任,2021年1月免),国务院三峡工程建设委员会委员(2018年3月免)。2022年7月至今任中央纪委国家监委驻自然资源部纪检监察组组长,自然资源部党组成员。(简历来源:自然资源部官方网站)...
中央统战部副部长戴均良转任驻全国政协机关纪检监察组组长(简历)
上述消息显示,中央统战部副部长戴均良转任驻全国政协机关纪检监察组组长。据中国经济网中直机构人物库资料显示,戴均良,1960年7月生,曾任民政部副部长,北京市副市长,北京市委常委、统战部部长等职务,2016年6月任中央统战部副部长。戴均良简历戴均良,男,汉族,1960年7月生,湖北浠水人,1988年10月加入中国共产党,吉...
凌激任监察部副部长 简历照片
凌激任监察部副部长简历照片中国共产党新闻网北京9月30日电(记者姚茜)今日,人力资源和社会保障部网站发布一则国务院任免消息,任命凌激为监察部副部长,资料显示,凌激此前担任商务部欧亚司司长。凌激(资料图)