航发控制:李平辞去副总经理职务
证券日报网讯4月23日,航发控制发布公告称,公司董事会于近日收到公司副总经理李平先生的书面辞职报告。李平先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。
北大方正人寿:李平不再担任总经理职务,任命韩光担任临时负责人
北大方正人寿:李平不再担任总经理职务,任命韩光担任临时负责人2月5日,北大方正人寿保险有限公司发布公告称,经该公司董事会批准,自即日起,李平不再担任公司总经理职务,任命韩光担任公司临时负责人。(北大方正人寿官网)(来源:财经网)更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎...
全信股份:李平先生因个人原因,申请辞去公司非职工代表监事职务
每经AI快讯,全信股份(SZ300447,收盘价:15.67元)10月8日晚间发布公告称,李平先生因个人原因,申请辞去公司非职工代表监事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。2022年1至12月份,全信股份的营业收入构成为:制造业占比100.0%。全信股份的董事长是陈祥楼,男,54岁,学历背景为本科;总裁是何亮,男,54...
四川省筠连县最新人事任免:李平为县人大常委会人事代表工作委员会...
汤庭兰的筠连县人大常委会人事代表工作委员会主任职务任命:李平为筠连县人大常委会人事代表工作委员会主任决定免去:唐敏的筠连县财政局局长职务郝猛的筠连县农业农村局局长职务黄峰的筠连县发展和改革局局长职务决定任命:何玲为筠连县财政局局长陈世其为筠连县农业农村局局长邓国金为筠连县市场监督管理局局长...
四川最新人事任免
局局长职务,赵秋颖、何音、李平、刘静的原泸州市科学技术和人才工作局副局长职务,牟树军的原泸州市口岸与物流办公室主任职务,赵孝平的原泸州市口岸与物流办公室副主任职务,刘宇的原泸州市港澳工作办公室主任职务,赵宇光的原泸州市侨务办公室主任职务,先元富的原泸州市国家保密局局长、泸州市密码管理局局长职务因机构...
四川多地发布人事任免
屈松的成都市商务局副局长职务;李文胜的成都市公安局交通管理局局长职务(www.e993.com)2024年9月17日。特此通知。成都市人民政府2024年1月9日雅安李平当选雅安市政协秘书长1月11日,政协雅安市第五届委员会第三次会议举行。李平当选政协雅安市第五届委员会秘书长,王东、李世贵、邱君丽、何军、何敬、段炼、彭春雄当选政协雅安市第五届委员...
赤子城科技管理层变更:刘春河卸任 李平接任CEO职务
原标题:赤子城科技管理层变更:刘春河卸任李平接任CEO职务来源:雷递网雷递网乐天8月26日报道赤子城科技今日宣布管理层变更,创始人刘春河辞任首席执行官,李平被任命为CEO。据了解,李平为赤子城科技联合创始人,出生于1989年,先后担任公司COO、总裁。他对全球互联网市场有深入理解,在产品研发、运营、市场开拓等方面...
云南任免李平、杨昆、段绍任、李启荣、李灿和、马忠华等职务
李平任省人民政府办公厅督查专员(副厅级,试用期一年);丹业任省民族宗教事务委员会副主任(试用期一年);吴玉荣任省民政厅副厅长(试用期一年);杨昆免去省财政厅副厅长职务;段绍任任省农业农村厅副厅长(试用期一年);李明秋免去省人民政府国有资产监督管理委员会副主任职务;...
李平辞去安徽省人大常委会副主任职务(图|简历)
经济日报-中国经济网合肥7月27日综合报道据《安徽日报》消息,7月26日,安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定:接受李平辞去安徽省第十三届人民代表大会常务委员会副主任职务的请求。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,李平,1962年6月生,曾任阜阳市市长,2016年任阜阳市委书记,2018年1月当选安...
李平、谢卫东、谭平辞去湖南省人大常委会委员职务
李平、谢卫东、谭平辞去湖南省人大常委会委员职务摘要:1月8日,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定接受李平、谢卫东、谭平辞去湖南省人大常委会委员职务的请求。红网时刻1月8日讯(记者吴公然王宇晨)1月8日,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定:...