「盘点」11家电力央/国企高管变动,涉及董事长、总经理
公开资料显示,王绪祥历任济南英大国际信托投资有限公司副总经理、党委委员,中国华电集团公司财务资产部副主任、资产管理部副主任(主持工作)、资产管理部主任、资本运营与产权管理部主任,中国华电集团公司江苏分公司总经理、党组副书记,中国华电集团公司董事会秘书、总经理助理、办公厅主任。2019年4月-2020年6月,任华...
温枢刚邓建玲会见哈电集团董事长曹志安、总经理黄伟
中国华能集团有限公司党组书记、董事长温枢刚,总经理、党组副书记邓建玲在集团公司总部会见哈尔滨电气集团有限公司党委书记、董事长曹志安,总经理、党委副书记黄伟一行,双方就进一步深化合作交流交换了意见。集团公司党组副书记张文峰,党组成员、副总经理李向良,哈电集团党委常委、副总经理沈同、刘清勇参加会见。温枢刚对曹志安一...
【收藏】电力央企集团最新领导班子一览
受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国核工业集团有限公司总经理任职的决定:申彦锋同志任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。国家电网国家电网副总经理任职2024年6月6日上午,国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚同志主持...
张彦军任东方电气集团总经理
总经理;哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长兼哈电集团双创基地管理办公室主任,中央研究院党委书记、院长,哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长;哈电集团科技管理部(双创办公室)总经理,哈尔滨电气股份有限公司科技管理部总经理,中央研究院(工程研究中心)党委书记、院长,哈电发电设备国家工程研究中心有限公司...
黄伟会见川投集团党委副书记、总经理李文志一行
4月28日,哈电集团总经理、党委副书记黄伟会见四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)党委副书记、总经理李文志一行。双方就进一步加强交流合作,充分发挥各自优势,互相支持、携手共进、共同发展等方面进行了座谈交流。哈电股份副总裁王贵,公司办公室、党群工作部,以及电机公司相关负责同志参加上述活动。
风电人物_风电_资讯_世纪新能源网-光伏太阳能产业最具影响力网站
风电风电人事大唐集团风电人物邓建玲卸任华能集团总经理、党组副书记邓建玲已经卸任华能集团总经理、党组副书记,司为国已任中国华能副总经理、党组成员刘英丽2522人阅2024-07-1708:45风电华能集团邓建玲风电人物这家风电开发企业,高层任命定了!根据公司相关内部决策文件,免去王贵长福建省能源集团有...
王树东会见哈电集团董事长、党委书记曹志安
3月13日,中国中煤党委书记、董事长王树东在集团总部会见哈电集团董事长、党委书记曹志安,总经理、党委副书记黄伟一行,双方就进一步深化合作进行座谈交流。集团公司党委常委、总会计师赵荣哲,哈电集团党委常委、副总经理沈同、刘清勇参加会见。王树东对曹志安一行的到访表示欢迎,介绍了中国中煤生产经营、产业布局、转型发展、...
2024年25家能源央企领导班子成员一览|常委|党委书记|党工委书记...
(一)中核集团(排序1):总经理顾军卸任,张凯任副总经理目前,中核集团领导班子成员有6人,分别为(1)董事长、党组书记余剑锋,(2)副总经理、党组成员曹述栋,(3)副总经理、党组成员马文军,(4)副总经理、党组成员申彦锋,(5)总会计师、党组成员王学军,(6)副总经理、党组成员张凯。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第九届董事会第二十三次...
三、备查文件1.第九届监事会第二十一次会议决议。特此公告。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会2024年1月16日证券代码:000922证券简称:佳电股份公告编号:2024-004哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于公司副总经理辞职及增补董事、监事的公告...
张彦军任中国东方电气集团有限公司总经理
处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师;哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理;哈尔滨锅炉厂有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长,哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部(双创办公室)总经理...