张冬辰任中国卫星网络集团党组书记、董事长
2021年4月30日 - 泰伯网
张冬辰,男,1962年11月生,河北冀州人,中共党员,1983年成都电讯工程学院(现电子科技大学)无线电遥控遥测专业本科毕业,1999年西安交通大学管理学院工商管理专业硕士研究生毕业,研究员级高级工程师。1998年12月,任中华人民共和国信息产业部第五十四研究所副所长;2004年03月,任中国电子科技集团公司第五十四研究所所长、党...
详情
张冬辰任中国电子信息产业集团总经理
2018年2月9日 - 中国经济网
张冬辰简历:1962年11月出生,中共党员,河北冀州人,硕士研究生学历,1983年毕业于电子科技大学,获学士学位,1999年毕业于西安交通大学工商管理专业。大学毕业后在电子工业部第五十四研究所工作。1998年12月任信息产业部第五十四研究所副所长。2004年3月任中国电子科技集团公司第五十四研究所所长、党委委员。2008年3月...
详情
太牛了!这家通信新央企(星网)领导班子学历最低是硕士,一半是博士!
2021年5月13日 - 网易
董事长:张冬辰,成电本科+西安交大MBA+研究员级高工1962年11月生,河北冀州人,中共党员,1983年成都电讯工程学院(现电子科技大学)无线电遥控遥测专业本科毕业,1999年西安交通大学管理学院工商管理专业硕士研究生毕业,研究员级高级工程师。总经理:杨保华,清华本科+航天工业部502所硕士+哈工大博士,工学博士,国际宇航科学...
详情