调整后更新,国铁集团领导一览!附简历
2013.03—2017.05中国铁路总公司上海铁路局局长、党委副书记(2013.01—2017.05兼上海铁路股份有限公司筹备组组长)2017.05—2017.11中国铁路总公司北京铁路局局长、党委副书记2017.11—2018.05中国铁路总公司中国铁路北京局集团有限公司党委书记、董事长2018.05—2018.12中国铁路总公司副总经理、党组成员。2018.12—2022.0...
国铁集团上半年扭亏为盈,铁路改革如何持续加速?
数字显示,上半年国铁集团总负债6.21万亿元,较上年同期增长1.8%;同期总资产9.62万亿元,同比增加4.34%——这是自2015年国铁集团前身铁路总公司负债率达到65.6%后,10年来负债率首次回落至65%以内。《中国经营报》援引国铁集团人士报道,近年来,国铁集团积极推进权益性融资,资本运营成效显著。其中铁路客货运输的不断向好...
最新!中铁1到25局主要领导一览
2023年4月,中国中铁党委关于中铁九局集团有限公司领导班子成员调整的任免决定:张文杰同志任中铁九局集团有限公司党委书记、董事长,仍为法定代表人。中铁九局集团有限公司(简称中国中铁九局)系国务院国资委监管的中央企业,隶属于世界500强企业中国中铁股份有限公司,是集设计、施工、科研、房地产开发于一体的多功能、大型企业...
又两家铁路局集团领导调整!
委员、董事长、董事职务;任命贯昌奉为中国铁路济南局集团有限公司党委书记、董事长;任命刘再民为中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副书记、董事,推荐为中国铁路济南局集团有限公司总经理人选。
各铁路局集团公司领导层大范围调整:9人密集履新,涉多个路局
国铁集团党组决定:任命陆勇同志为中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。陆勇此前为太原局集团公司党委副书记、总经理。同在6月27日,南昌局集团公司召开电视电话会议。会上宣布了国铁集团党组、国铁集团任免决定:任命姚杰同志为南昌局集团公司党委委员、副书记、董事,推荐其为南昌局集团公司总经理人选;免去王...
南昌铁路局集团公司领导班子调整
国铁集团党组组织部副部长(人事部、党风廉政室副主任)崔立峰受国铁集团党组委派参加会议并讲话(www.e993.com)2024年9月15日。会上宣布了国铁集团党组、国铁集团任免决定:任命姚杰同志为南昌局集团公司党委委员、副书记、董事,推荐其为南昌局集团公司总经理人选;免去王创路同志南昌局集团公司党委副书记、委员、董事职务,建议其不再担任南昌局集团...
熟悉又神密的央企:国家铁路集团领导班子全名单!
公司领导刘振芳中国国家铁路集团有限公司党组书记、董事长郭竹学中国国家铁路集团有限公司党组副书记、董事、总经理钱铭中国国家铁路集团有限公司党组副书记、董事王同军中国国家铁路集团有限公司党组成员、副总经理杨省世中国国家铁路集团有限公司党组成员、总会计师...
张超超与中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长、总经理...
7月2日下午,市委书记张超超与中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长、总经理楼齐良一行进行工作会谈,双方就深化互利共赢合作、培育壮大低空经济,不断提升现代化、国际化美丽省会城市发展能级进行深入交流。中国铁路通信信号集团有限公司(简称中国通号),是国务院国资委直接监管的大型央企,是全球领先的轨道交通控制系统...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
2023年10月,中华全国总工会第十八届执行委员会副主席。杨宇栋简历杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。1987.09-1991.09,北方交通大学运输系铁路运输专业学习...
国家发改委领导名单
国家发改委领导名单郑栅洁简历郑栅洁,男,汉族,1961年11月生,福建漳州人。1982年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党。在职研究生学历,工商管理硕士。1982年8月参加工作,1991年1月起任正处级职务;1997.05-2002.01历任厦门市湖里区委副书记、副区长、代区长、区长;...