四川省攀枝花市司法局现任领导简介
党组成员、副局长:杜治勇杜治勇,男,汉族,1974年11月生,四川蓬溪人,1998年7月参加工作,1998年4月加入中国共产党,西南财经大学法律专业毕业,在职法律硕士学位。现任四川省攀枝花市司法局党组成员、副局长。分管社区矫正管理科(市社区矫正管理局)、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、装备财务保障科、戒毒工作...
四川省攀枝花市民政局现任领导简介
崔测东,男,汉族,1979年7月生,河南范县人,2004年7月参加工作,西南财经大学财政学专业毕业,本科学历。现任四川省攀枝花市民政局副局长。负责殡葬、婚姻、区划地名、慈善、森林草原防灭火工作。分管社会事务科(区划地名科)、慈善事业促进科。联系攀枝花市民政事业促进中心(攀枝花市慈善事业发展中心)、市殡葬服务中心(市...
西南财经大学2025年推免生接收工作细则:公共管理学院
4.直博生:公共经济制度与政策、政策科学与公共管理创新专业拟分别接收1名直博生直博生可选导师名单如下:见官网(注:直博生报名前须与博导联系,并获得博导的同意与推荐)三、申请条件(一)基本条件1.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法,身心健康;2.具有教育部推荐免试授权高校的应届本科毕业生,并经...
平安管理人员名单 平安高层管理人员 平安高层领导简历
计葵生,毕业于美国明德学院,曾任麦肯锡公司全球资深董事、中国台湾台新金融控股公司运营长,现任平安陆金所联席董事长兼CEO,兼任上海市网络信贷服务业企业联盟秘书长、上海市互联网金融行业协会副会长、SFI(上海新金融研究院)常务理事、中国人民银行特聘专家等职务。叶朋平安众筹董事长叶朋,毕业于南京邮电大学、国防科技...
厦门大学16位现任领导分工 3位教育部长江学者2位国家杰青
厦门大学现任领导:党委书记张荣,校长、党委副书记张宗益,党委常务副书记林东伟,党委副书记全海、徐进功,副校长邓朝晖、邱伟杰、江云宝、周大旺、方颖、史大林,纪委书记全海,党委常委张荣、张宗益、林东伟、全海、邓朝晖、邱伟杰、江云宝、周大旺、徐进功、方颖、孙理、高和荣、黎永强,校长助理陈光、李智勇。
余磊辞职,当代系彻底退场!庞介民将出任天风证券董事长
根据公告内容,庞介民,1971年生,现年53岁,西南财经大学经济学博士,研究生学历;曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、北京市西城区金融服务办公室,曾担任北京金融街投资(集团)公司副总经理,恒泰证券股份有限公司董事长,中国银河金融控股有限责任公司首席运营官兼合规风控部总经理,现任公司党委副...
浙江大学15位现任领导分工 1位中央候补委员
浙江大学现任领导:党委书记任少波,校长、党委副书记杜江峰,党委副书记朱世强、傅强、黄翔峰、朱慧,副校长何莲珍、王立忠、周天华、吴健、黄先海、李晓明,党委常委任少波、杜江峰、朱世强、何莲珍、王立忠、周天华、吴健、傅强、黄先海、黄翔峰、李晓明、朱慧、叶桂方、叶恭银,总会计师石毅铭。
拟录取名单 | 西南财经大学2023年博士研究生拟录取结果公示
2.本次公示不包含2023年博士研究生直接攻博、硕博贯通、申请-考核和硕博连读拟录取名单。各学院(研究院)拟录取结果3.根据教育部相关规定,高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划名单另行公示。来源:西南财经大学研招办学姐:金老师博士资讯|北大中文核心期刊投稿方式汇总表(最全版)24招生|复旦大学20...
李永强任西南财经大学校长,近来多所教育部直属高校领导班子调整...
据西南财经大学官网7月13日消息,7月13日,教育部人事司在西南财经大学宣布了教育部党组的任免决定,李永强同志任西南财经大学校长;卓志同志不再担任西南财经大学校长、党委副书记,马骁同志不再担任西南财经大学党委副书记,张邦富同志不再担任西南财经大学副校长职务。7月13日,教育部人事司在西南财经大学宣布教育部...
国务院国资委领导名单
袁野,男,汉族,1965年12月出生,重庆人,1986年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,西南财经大学经济学院政治经济学专业毕业,在职博士研究生学历,经济学博士学位,高级审计师。1982.09——1986.07,西南财经大学金融系金融专业学习;1986.07——1989.03,四川省成都市百货公司干部;...