富德生命人寿年内5位分公司时任高管遭罚!合规人事配置是否合理?
从富德生命人寿的人事布局来看,总经理徐文渊同时兼任董事长及法定代表人,这种集权式的“一肩挑”管理模式,无疑为其在合规问题上的疏忽埋下了隐患。在权力高度集中的情况下,个人难以全方位兼顾公司运营的每一个细节,尤其是那些需要细致入微关注的合规事宜。而公司目前的合规负责人郭庆胜,尽管在财务领域积累了丰富的经...
富德生命人寿中卫中心支公司开展“ 高管讲消保”活动
2024年9月6日,富德生命人寿中卫中心支公司在中卫职场开展了“高管讲消保”活动。由机构负责人杨茂旭总亲自为大家带来了“关于夫妻离婚后保单赔付案例”的精彩讲解。讲解过程中,杨总通过分享实际案例并结合深厚的专业知识和丰富的经验,深入浅出地剖析了夫妻离婚后保单赔付的各种情况,让大家清晰地了解到保险在不同人生阶...
富德生命人寿四川分公司启动2024年“金融教育宣传月”活动
富德生命人寿四川分公司积极承担社会责任,贯彻落实监管、总公司各项活动要求,线上线下相结合,认真组织开展系列金融消费者权益保护教育宣传活动。据悉,该公司组织的线上活动有:金融高管讲消保、“消保知识大闯关-风险提示翻翻乐”、从业人员消保教育培训、线上知识普及;线下活动有:金融知识五进入、“消保县域行”、打...
徐文渊获批担任富德生命人寿总经理
中新经纬8月22日电(李自曼实习生张舒毓)22日,国家金融监督管理总局官网发布批复显示,徐文渊获批担任富德生命人寿保险股份有限公司(下称富德生命人寿)总经理。7月12日,富德生命人寿发布重大事项临时信息披露报告称,根据《国家金融监督管理总局关于徐文渊富德生命人寿保险股份有限公司总经理任职资格的批复》,经该公...
“80后”徐文渊富德生命人寿总经理资格获批
在该任命获批前,徐文渊已代行总经理职权一年多,目前徐文渊已全面主持富德生命人寿经营管理工作,分管公司人力资源、行政品牌、战略企划。公开资料显示,徐文渊1983年11月出生,2004年6月毕业于湖南大学,毕业两年后于2006年9月加入富德生命人寿,曾任富德生命人寿财务管理部报告处经理、董事长办公室主任助理、财务管理部...
...潮商金融大佬在下一盘什么棋?!监管系一把手隐退,富德生命人寿...
基于此,市场不乏声音称,富德生命人寿监管系董事长方力离任后,张峻有可能时隔十年重新掌舵富德生命人寿(www.e993.com)2024年9月17日。在此之前,张峻曾担任富德生命人寿董事长长达6年。不过,亦有声音表示,2014年张峻卸任董事长职务,让监管系出身的方力“主持大局”十年之久,此番也很有可能再次选拔一名专业人士操刀。不过最终富德生命人寿董事长人选...
大佬回归20个月,富德系高管更迭
2022年12月,张峻代替妻子陶美萦出任富德集团总经理,由此拉开了“富德系”高管调整序幕。次年2月,富德集团高管人事变动,张峻出任富德集团董事长,徐文渊跻身高管名单。2023年5月,郭庆胜被指定为富德保险控股临时负责人,代行总经理职权。郭庆胜目前也是富德生命人寿合规负责人、首席风险官。
"80后"高管徐文渊代行富德生命人寿董事长职责
5月27日,财联社记者获悉,富德生命人寿近日召开董事会,决定推举徐文渊董事代行董事长、法定代表人职责,直至董事会选举产生新任董事长(法定代表人)。至此,富德生命人寿董事长、总经理代行职责人选均为徐文渊。公开资料显示,徐文渊出生于1983年,本科学历,曾任富德生命人寿董事长办公室主任助理,生命保险资管财务部总经理,富...
保险业“走马换将”!金融监管总局一日内批复10家险企高管任职资格
公开资料显示,徐文渊,1983年出生,本科学历。2006年9月加入富德生命人寿保险股份有限公司。现任富德生命人寿保险股份有限公司董事、总经理,代行董事长、法定代表人职责;富德保险控股股份有限公司执行董事(分管信息营运中心);富德财产保险股份有限公司董事等多项职务。此外,同日,金融监管总局还批复了浦鹏举正式担任恒安...
80后少壮派获任富德生命人寿总经理 255亿潮商金融大佬在下一盘...
“80后”徐文渊走马上任,打破富德生命人寿“将帅齐缺”局面。7月15日,富德生命人寿发布重大事项临时信息披露报告,宣布根据金融监管总局的批复,经公司任命,徐文渊自2024年7月10日起正式担任公司总经理职务。这位现年40岁的徐文渊毕业于湖南大学,拥有金融学本科学历、学士学位。值得一提的是,徐文渊并非富德...