中国人民政治协商会议第十三届全国委员会主席副主席简历
汪洋简历汪洋,男,汉族,1955年3月生,安徽宿州人,1972年6月参加工作,1975年8月加入中国共产党,中央党校大学学历,工学硕士学位。现任中共十九届中央政治局常委,十三届全国政协主席,国务院副总理、党组成员。1972-1976年安徽省宿县地区食品厂工人、车间负责人1976-1979年安徽省宿县地区“五七”干校教员,教研室副...
浙江多所高校迎来新一轮领导班子调整
2023年11月9日至今,任浙江财经大学副校长。陈爱喜任浙江理工大学副校长;免去郜正荣的浙江理工大学副校长职务陈爱喜,男,1974年12月生,2005年毕业于中科院武汉物理与数学研究所,获理学博士,现为浙江理工大学副校长,浙江理工大学理学院应用物理系二级教授,博士生导师,理学院院长。1994年9月至1998年6月湖北大学物理学...
8000亿元浙江交投集团“换帅” 原舟山市委副书记高浩孟调任新董事长
公开简历显示,高浩孟生于1969年4月,浙江慈溪人,中央党校研究生学历,曾任宁波市委副秘书长、办公厅主任,奉化市委副书记、代市长(副厅长级),市长,宁波奉化区委书记、一级巡视员,舟山市委副书记、政法委书记,舟山群岛新区党工委专职副书记(正厅长级)、浙江自由贸易试验区舟山管委会副主任。官网信息显示,浙江...
浙江省公安厅交通管理局原一级高级警长冯金寿被开除党籍
冯金寿简历:冯金寿,男,汉族,1961年8月出生,在职大学文化,中共党员。曾任浙江省公安厅治安总队科长、副总队长,交通管理局副局长、一级高级警长。2021年7月退休。
浙江省交通运输厅副厅长蔡洪已任厅党组书记
5月中旬,浙江省委组织部曾发布拟提拔任用的省管领导干部任前公示,其中省交通运输厅副厅长、党组副书记,省委互联网企业工作委员会副书记(兼)蔡洪拟任省直单位正厅领导职务。公开简历显示,蔡洪1967年7月生,浙江东阳人,省委党校研究生学历,理学硕士。他曾任金华武义县县长,舟山市普陀区委书记,舟山市副市长、浙江舟山...
乌拉孜别克·热苏力汗任青海省交通运输厅党组书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,乌拉孜别克·热苏力汗,1969年11月生,曾任新疆维吾尔自治区生态环境厅党组副书记、厅长,今年1月调任青海省商务厅厅长(www.e993.com)2024年9月15日。此前,毛占彪担任青海省交通运输厅党组书记、厅长职务。乌拉孜别克·热苏力汗简历乌拉孜别克·热苏力汗,男,哈萨克族,1969年11月生,新疆呼图壁人,1993年...
浙江省公安厅高速公路交通警察总队原警务技术一级主任朱国振被...
朱国振简历:朱国振,男,汉族,1962年8月出生,浙江宁波人,1984年8月参加工作,1985年11月加入中国共产党。1984年8月至2021年3月省公安厅三处科员、户政科副科长;巡特警管理处秘书科科长;交警总队秘书科科长、办公室主任;交管局办公室主任;流动人口服务管理处副处长;治安总队副总队长;巡特警管理处处长;高速...
浙江省交通集团董事长高兴夫任浙江副省长 简历照片
高兴夫简历高兴夫,男,1963年10月生,汉族,浙江杭州人,博士学历,教授级高级工程师,国家一级注册建造师1963年出生,教授级高级工程师,管理学博士;曾任省建工集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员,省建设投资集团有限公司副董事长、总经理、党委委员,省建设投资集团有限公司董事长、党委书记;...
一键收藏!上海选出新一届地方国家机构领导人,附完整简历、照片
肖贵玉同志简历肖贵玉,男,1964年8月生,汉族,湖北孝感人,中共党员,1985年7月参加工作,在职研究生,管理学博士,高级工程师。现任市人大常委会副主任,市委副秘书长,市政府党组成员、秘书长,市政府办公厅主任、党组书记,市孙宋文管委主任。曾任上海申雅密封件有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司总裁助理、政策研...
近20年全国已有14名省级交通运输厅厅长落马
云南省交通运输厅原厅长、党组书记杨光成落马时间:2014年2014年4月15日,据中央纪委监察部网站消息,云南省交通厅党组书记杨光成涉嫌严重违纪违法,省纪委已对其立案调查,并移交司法机关处理。杨光成简历:杨光成,省交通运输厅党组书记,男,白族,1955年10月出生,云南宾川人,中共党员,研究生学历。