...钢铁人出任央企高管:现任五矿集团总经理、副总,中铝集团董事长...
2010.09-2017.07金川集团股份有限公司副总经理;2017.07-2019.03金川集团股份有限公司总经理、党委副书记;2019.03-2019.04甘肃省嘉峪关市委常委,酒泉钢铁(集团)有限责任公司党委书记;2019.04-2023.01甘肃省嘉峪关市委常委,酒泉钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长;2023.01-2024.05甘肃省人民政府副省长、党组成员;2024.05-...
中央决定:王石磊任中铝集团总经理(附简历)
1991年起历任上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际会展中心项目部副经理,上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理,上海宝钢冶金建设公司总经理助理,上海宝冶建设有限公司副总经理、党委委员、董事、总经理,上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。2016年10月,王...
成建新出任信阳国信发展集团董事长兼总经理
现任信阳国信发展集团有限公司董事。李建军,男,1990年出生,硕士研究生学历。曾任中铝郑州有色金属研究院有限公司河南区域法律中心法务主管;中铝环保节能集团有限公司企业发展部法务经理。现任信阳国信发展集团有限公司董事。叶子,男,1983年出生,本科学历。曾任南湾水库管理局工程处科员;南湾水库管理局水政科科员;南湾灌区...
中国铝业:董事长变更
史志荣聘任为公司董事长,详情如下:姓名起始日截止日调整日期调整类别职位变动原因史志荣2024年06月25日2025年06月20日2024年06月25日职务任职董事长-新任领导人的简历情况:史志荣先生,1975年生,现任中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)党组成员、副总经理,并同时担任本公司党委书记。
56岁董建雄因工作需要辞任!央企中国铝业将迎来十年内第七任董事长
简历显示,史志荣目前还担任中铝科学技术研究院有限公司(中铝集团未来科学技术研究院)执行董事、总经理。值得关注的是,这也意味着中国铝业将迎来最近十年里的第7任董事长。2014年10月,任职时间逾5年的熊维平辞任中铝集团董事长、党组书记及中国铝业董事长职务。彼时接棒熊维平的是原成都市委副...
中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选...
一、提名第四届董事会董事候选人情况因工作安排调整,刘瑞平先生拟履职至中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)股东大会选举新任执行董事时辞去公司执行董事、董事会提名委员会委员职务(www.e993.com)2024年9月21日。因已达退休年龄,周新哲先生拟履职至公司股东大会选举新任非执行董事时辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审核委员...
厉害了!多名老钢铁当上省部级高官!|常委|党委书记|吉林省委|党...
曹慧泉,现任湖南省株洲市委书记,1991年4月-2017年12月相继担任湘钢总经理、华菱钢铁总经理、华菱钢铁集团董事长。公开简历曹慧泉,男,汉族,1966年3月出生,湖南益阳人,工学博士,高级工程师,1991年4月参加工作,1997年8月加入中国共产党。1984.09-1988.07,北京大学物理系本科学习;...
两网、五大发电“70后”领导人一览!|常委|钱朝阳|副主任|党委书记...
2023年12月,中铝财务有限责任公司董事长。现任中国南方电网有限责任公司党组成员、总会计师。(6)国家电投副总经理、党组成员徐树彪徐树彪,男,1972年出生,工学硕士,高级工程师。历任青海省电力公司李家峡水电厂班组负责人、技术员、团委副书记兼青工办副主任;黄河水电公司拉西瓦工程建设部工程处主体科科长、工程建设部...
...报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司...
一、董事会会议召开情况(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月19日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。(二)会议于2024年1月30日(星期二)以通讯表决方式召开。(三)会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
中央决定,杨青、王石磊履新
中央决定:杨青任东风汽车集团董事长、党委书记据东风汽车集团官方网站消息,2023年10月27日,东风汽车集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于东风汽车集团有限公司主要领导调整的决定:杨青同志任东风汽车集团有限公司董事长、党委书记,免去其东风汽车集团有限公司总经理职务。