航空工业原董事长谭瑞松被查
中新经纬8月30日电据中央纪委国家监委网站30日披露,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。来源:中央纪委国家监委网站简历显示,谭瑞松,男,汉族,1962年2月生,湖南攸县人,1983年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,北京航空学院航空发动机设计及制造专业...
中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松接受中央纪委...
中央纪委国家监委8月30日消息,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。谭瑞松(资料图)公开简历显示,谭瑞松,男,汉族,1962年2月出生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。他曾任哈尔滨航空工业(...
打虎!谭瑞松被查
中央纪委国家监委8月30日消息,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。谭瑞松(资料图)公开简历显示,谭瑞松,男,汉族,1962年2月出生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。他曾任哈尔滨航空工业(...
中国商飞总经理调任航空工业集团董事长
而航空工业集团的原董事长谭瑞松去年已退休。在加入中国商飞之前,周新民也曾在航空工业集团旗下的直升机板块工作,2016年曾任昌河飞机工业(集团)有限责任公司董事长、党委书记。周新民简历:周新民,男,汉族,1969年11月生,江西临川人,1999年6月加入中国共产党,1991年8月参加工作,西北工业大学机械制造工艺与设备专业毕...
中航机载系统股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的 公告
(一)航空工业:航空工业为公司实际控制人企业名称:中国航空工业集团有限公司统一社会信用代码:91110000710935732K成立时间:2008年11月6日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册地及主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼法定代表人:谭瑞松
中航机载系统股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告...
企业名称:中国航空工业集团有限公司统一社会信用代码:91110000710935732K成立时间:2008年11月6日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册地及主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼法定代表人:谭瑞松注册资本:640亿元经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机...
中航机载系统股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
企业名称:中国航空工业集团有限公司统一社会信用代码:91110000710935732K成立时间:2008年11月6日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册地及主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼法定代表人:谭瑞松注册资本:640亿元经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机...
航空工业集团换帅 谭瑞松接替林左鸣任董事长(图|简历)
航空工业集团换帅谭瑞松接替林左鸣任董事长(图|简历)经济日报-中国经济网北京5月9日讯据国资委“国资小新”消息,2018年5月7日下午,中国航空工业集团有限公司召开中层以上干部大会。中央组织部高选民副部长宣布了中央关于中国航空工业集团有限公司主要领导调整的决定:谭瑞松同志任中国航空工业集团有限公司董事长、党组...
谭瑞松任中国航空工业集团董事长、党组书记(图/简历)
谭瑞松同志简历谭瑞松,男,汉族,1962年生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,中国...
61岁林左鸣卸任中航工业董事长,56岁护盘搭档谭瑞松接棒
谭瑞松简历(来自中航工业官网):谭瑞松,男,汉族,1962年生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,哈尔滨航空工业(集团)有限...