湖北五方光电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予...
经董事会提名委员会审查,董事会提名廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先生、田泽云先生、赵刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将...
赵刚同志简历
赵刚,男,汉族,1968年6月生,辽宁新民人,1993年4月参加工作,1987年6月加入中国共产党,研究生学历,工学硕士、高级管理人员工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司中东地区处副处长、国贸一部中东地区部副经理、驻伊朗德黑兰代表处代表、人力资源部主任、总裁助理兼研发部总经理、副总裁、总裁、党委...
魏建锋任陕西省副省长 赵刚、徐启方不再担任(图|简历)
赵刚,1968年6月生,日前已任陕西省委常委、延安市委书记。徐启方,男,1965年8月生,日前已任海南省委常委、组织部部长。魏建锋简历魏建锋,男,汉族,1966年4月生,河南禹州人,研究生学历、工学博士(西北工业大学材料科学与工程专业),教授,博士生导师,1991年6月参加工作,1996年5月加入中国共产党。1984.09至1988.07西...
赵刚任陕西省委常委、延安市委书记(简历)
赵刚简历赵刚,男,汉族,1968年6月生,辽宁新民人,1993年4月参加工作,1987年6月加入中国共产党,全日制研究生学历,工学硕士、高级管理人员工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司中东地区处副处长、国贸一部中东地区部副经理、驻伊朗德黑兰代表处代表、人力资源部主任、总裁助理兼研发部总经理、副...
姜山任德宏州委书记 赵刚不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,姜山,1970年12月生,此前担任云南省民政厅党组书记、厅长。赵刚,1964年4月生,曾任云南省国资委主任,2019年任德宏州委书记。姜山简历姜山,男,1970年12月生,汉族,云南弥勒人,1991年4月入党,1991年8月参加工作,大学本科学历。
云南对赵刚、陈明进行任前公示(图|简历)
云南对赵刚、陈明进行任前公示(图|简历)省管干部任前公示公告云干任公示〔2019〕9号根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定,现将赵刚等2名同志拟任职务予以公示:赵刚,男,彝族,1964年4月生,大学学历,中共党员,1984年7月参加工作(www.e993.com)2024年9月17日。历任元阳县委常委、组织部长,个旧市委常委、办公室主任,个旧市委副...
赵刚任中国一重董事、总经理、党委副书记(图/简历)
人物简历赵刚,男,汉族,1968年6月出生,辽宁沈阳人,1993年4月参加工作,1987年6月入党,北京理工大学引信技术专业毕业,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。2013年10月,国务院国有资产监督管理委员会研究决定,任命赵刚为中国兵器工业集团公司副总经理。同时,国资委党委研究决定,赵刚同志任中国兵器工业集团公司党组成员。
赵刚、方光华任陕西省人民政府副省长(图/简历)
赵刚、方光华任陕西省人民政府副省长(图/简历)中国共产党新闻网北京10月23日电(扶婧颖)据《陕西日报》消息,10月22日,陕西省十三届人大常委会第六次会议召开,表决通过了省人大常委会关于决定任命赵刚、方光华为陕西省人民政府副省长的决定,决定任命赵刚、方光华为副省长。
赵刚任云南省政府国资委党委书记(图|简历)
赵刚简历赵刚,男,彝族,1964年4月生,云南丘北人,中共党员,1984年7月参加工作,毕业于云南教育学院汉语言文学专业。历任红河州教委干部、副科长、科长,红河州元阳县委常委、组织部长,红河州个旧市委常委、市委办公室主任、市委副书记,红河州委组织部副部长,红河州副秘书长、办公室主任,红河州个旧市委书记,西双版纳州...
赵刚任陕西省委常委、延安市委书记 赵刚简历资料介绍
赵刚任陕西省委常委、延安市委书记赵刚简历资料介绍记者30日从陕西省官方获悉,日前,中央批准:赵刚同志任陕西省委委员、常委。陕西省委决定:赵刚同志任延安市委委员、常委、书记,徐新荣同志不再担任延安市委书记、常委、委员职务,另有任用。公开资料显示,赵刚1968年6月生,辽宁新民人,1993年4月参加工作,1987年6月加入...